ROLTEN, s.r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ROLTEN, s.r.o., v likvidaci (45797323) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ouholická 442/13, 18100 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 8. 1992 a je stále aktivní. ROLTEN, s.r.o., v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ROLTEN, s.r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ROLTEN, s.r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 8. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11634 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45797323 | |
Jméno: | ROLTEN, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.8.1992 |
Zapsána dne: | 4.8.1992 | |
Společnost byla zrušena s likvidací ke dni 7.5.2024 rozhodnutím valné hromady ze dne 7.5.2024. | 7.5.2024 | |
Společnost ROLTEN, s.r.o., v likvidaci, oznamuje, že vstoupila dne 7.5.2024 do likvidace. Likvidátorem byl jmenován Tomáš Lipták, nar. 28.8.1952, pobyt Praha 8, Bohnice, Štětínská 381/2. Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva, v zákonné lhůtě na adrese likvidátora nebo společnosti. | 7.5.2024 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 28.května 1992 | 4.8.1992 |
Základní kapitál | 180 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.9.1994 | |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.8.1992 - 22.9.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ouholická 442/13, Praha 18100, Česká republika | 29.7.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Lýskova 1592/35, Praha 15500, Česká republika | 22.9.1994 - 29.7.2013 |
Adresa: | Lopatecká 152/14, Praha 14700, Česká republika | 4.8.1992 - 22.9.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v příl. 1 až 3 zák. č. 455/91 Sb. | 22.9.1994 |
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 22.9.1994 |
Průzkum trhu | 22.9.1994 |
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.8.1992 - 22.9.1994 |
Jednatel | Tomáš Lipták |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2021 |
Adresa | Štětínská 381/2, 18100 Praha |
Jednatel | Tomáš Lipták |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2013 do 17.2.2021 |
Adresa | Ouholická 442/13, 18100 Praha |
Jednatel | Ing. Tomáš Lipták |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1994 do 29.7.2013 |
Adresa | Lýskova 1592/35, 15500 Praha |
Jednatel | Ing. Lenka Maixnerová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.1992 do 22.9.1994 |
Adresa | Komenského 1428, 54701 Náchod |
IČO (identifikační číslo): | 45797323 |
---|---|
Jméno: | ROLTEN, s.r.o., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 8. 1992 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Ouholická 442/13, Praha 18100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 7. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Lipták |
---|
IČO: | 45797323 |
---|---|
Firma: | ROLTEN, s.r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 4. 8. 1992 |
Sídlo: | Ouholická 442/13, Praha 18100 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Průzkum trhu a veřejného mínění |