RODINNÁ REALITNÍ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RODINNÁ REALITNÍ s.r.o. (61678431) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Poděbradská 1020/30, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 1. 1995 a je stále aktivní. RODINNÁ REALITNÍ s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o RODINNÁ REALITNÍ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RODINNÁ REALITNÍ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 1. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 34672 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61678431 | |
Jméno: | Byťák s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.1.1995 |
Zapsána dne: | 19.1.1995 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.7.2018 | |
Na základě usnesení Okresního soudu v Berouně 10 D 230/2004-20 z 16.8.2005, které nabylo právní moci dne 15.9.2005, přešel dědictvím obchodní podíl Ing. Vlastislava Dušáka, zemřelého dne 28.2.2004, na Elišku Dušákovou a Radka Dušáka, na každého polovinou. | 27.9.2005 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.1.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Poděbradská 1020/30, Praha 19000, Česká republika | 4.1.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Pod lipami 2503/61, Praha 13000, Česká republika | 5.10.2020 - 4.1.2024 |
Adresa: | Stržiště 751/57, Lysá nad Labem 28922, Česká republika | 12.7.2018 - 5.10.2020 |
Adresa: | Nákladní 353/2, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 2.12.2016 - 12.7.2018 |
Adresa: | Nákladní 353/2, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 25.10.2006 - 2.12.2016 |
Adresa: | Modřínová 1295/56, Hořovice 26801, Česká republika | 19.1.1995 - 25.10.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rámci oboru činnosti: nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí. | 27.2.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.10.2020 - 27.2.2023 |
Realitní zprostředkování | 5.10.2020 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.7.2018 - 5.10.2020 |
správa a údržba nemovitostí | 25.10.2006 - 12.7.2018 |
pilařská výroba a dřevovýroba | 19.1.1995 - 25.10.2006 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo příl.1, 2,3 zák.č.455/91 Sb.) | 19.1.1995 - 25.10.2006 |
jednatel | Ing. Radek Dušák |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2023 |
Adresa | Dlouhá 715/38, 11000 Praha |
jednatel | Ing. Radek Dušák |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2018 do 20.12.2023 |
Adresa | Stržiště 751/57, 28922 Lysá nad Labem |
jednatel | Daniel Mikeš |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2022 do 27.2.2023 |
Adresa | Pod Klukem 677, 26706 Hýskov |
jednatel | Daniel Mikeš |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2021 do 25.11.2022 |
Adresa | Na Slovance 1813/9, 18200 Praha |
jednatel | Ing. Kristýna Dušák |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2018 do 9.11.2021 |
Adresa | Stržiště 751/57, 28922 Lysá nad Labem |
jednatel | ing. Otakar Born |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2016 do 12.7.2018 |
Adresa | Plzeňská 120, 35301 Drmoul |
jednatel | Ing. Richard Stoklasa |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2016 do 12.7.2018 |
Adresa | Hlavní třída 159/60, 35301 Mariánské Lázně |
jednatel | ing. Otakar Born |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2006 do 12.11.2016 |
Adresa | Plzeňská 120, 35301 Drmoul |
jednatel | Ing. Richard Stoklasa |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2006 do 2.10.2016 |
Adresa | Hlavní třída 159/60, 35301 Mariánské Lázně |
jednatel | Ing. Vlastislav Dušák |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.1998 do 25.10.2006 |
Adresa | Modřínová 1295/56, 26801 Hořovice |
jednatel | Ing. Pavel Šimr |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.1995 do 20.8.1998 |
Adresa | Podlesí , Příbram |
jednatel | Eliška Dušáková |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.1995 do 20.8.1998 |
Adresa | Modřínová 1295/56, 26801 Hořovice |
jednatel | MUDr. Libuše Šimrová |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.1995 do 20.8.1998 |
Adresa | Podlesí , Příbram |
jednatel | Ing. Vlastislav Dušák |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.1995 do 20.8.1998 |
Adresa | Modřínová 1295/56, 26801 Hořovice |
IČO (identifikační číslo): | 61678431 |
---|---|
Jméno: | RODINNÁ REALITNÍ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 1. 1995 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Pod lipami 2503/61, Praha 13000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 9. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 9. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 9. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 11. 9. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 11. 9. 2006 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Kristýna Dušák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radek Dušák |
IČO: | 61678431 |
---|---|
Firma: | RODINNÁ REALITNÍ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 1. 1995 |
Sídlo: | Poděbradská 1020/30, Praha 19000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |