Roco develop a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Roco develop a.s. (28261500) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Konečná 512, 79607 Držovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 12. 2007 a je stále aktivní. Roco develop a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Roco develop a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Roco develop a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 5326 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28261500 | |
Jméno: | Roco develop a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 14.12.2007 |
Zapsána dne: | 14.12.2007 | |
Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 26.11.2007 bez veřejné výzvy k upisování akcií. | 14.12.2007 - 14.11.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 14.12.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 14.11.2014 |
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 14.12.2007 - 14.11.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Konečná 512, Držovice 79607, Česká republika | 23.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Za Olomouckou 487, Držovice 79607, Česká republika | 14.11.2014 - 23.3.2016 |
Adresa: | Rejskova 255/11, Prostějov 79601, Česká republika | 14.12.2007 - 19.11.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.11.2010 |
realitní činnost | 14.12.2007 - 18.11.2010 |
předseda představenstva | JUDr. Radek Švalbe |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2023 |
Adresa | Korunní 1208/74, 10100 Praha |
předseda představenstva | JUDr. Radek Švalbe |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2019 do 18.10.2023 |
Adresa | Korunní 1208/74, 10100 Praha |
předseda představenstva | JUDr. Radek Švalbe |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2014 do 30.4.2019 |
Adresa | Korunní 1208/74, 10100 Praha |
člen představenstva | Ing. Jan Pořízka |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2007 do 14.11.2014 |
Adresa | Pod Kosířem 3437/3, 79601 Prostějov |
místopředseda představenstva | Ing. Marek Pořízka |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2013 do 14.11.2014 |
Adresa | Příční 4261/11a, 79603 Prostějov |
předseda představenstva | JUDr. Radek Švalbe |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2013 do 14.11.2014 |
Adresa | Korunní 1208/74, 10100 Praha 10 |
člen představenstva | Ing. Jan Pořízka |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2014 do 14.11.2014 |
Adresa | Pod Kosířem 3437/3, 79601 Prostějov |
místopředseda představenstva | Ing. Marek Pořízka |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2014 do 14.11.2014 |
Adresa | Příční 4261/11a, 79603 Prostějov |
předseda představenstva | JUDr. Radek Švalbe |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2014 do 14.11.2014 |
Adresa | Korunní 1208/74, 10100 Praha |
předseda představenstva | JUDr. Radek Švalbe |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2007 do 8.11.2013 |
Adresa | Šeříková 351/19, 79802 Prostějov |
místopředseda představenstva | Ing. Marek Pořízka |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2007 do 18.7.2013 |
Adresa | Příční 4261/11a, 79603 Prostějov |
IČO (identifikační číslo): | 28261500 |
---|---|
Jméno: | Roco develop a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 14. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 12. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Radek Švalbe |
---|
IČO: | 28261500 |
---|---|
Firma: | Roco develop a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Držovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 12. 2007 |
Sídlo: | Konečná 512, Držovice 79607 |
---|
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |