Robert Mařas má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Robert Mařas (61242390) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1996. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Robert Mařas nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Robert Mařas na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 61242390 |
---|---|
Jméno: | Robert Mařas |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 18. 12. 1996 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | 84, Špindlerův Mlýn 54351 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 12. 2018 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 12. 2018 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 12. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 2. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 2. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 1. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 1. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 31. 1. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Robert Mařas |
---|
IČO: | 61242390 |
---|---|
Firma: | Robert Mařas |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Špindlerův Mlýn |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 18. 12. 1996 |
Sídlo: | 84, Špindlerův Mlýn 54351 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Výroba oděvů |
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Ostatní pozemní osobní doprava j. n. |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků |
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |
Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |