ROA Management Consulting a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ROA Management Consulting a.s. (24714607) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Krajní 680, 25242 Jesenice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 7. 2010 a je stále aktivní. ROA Management Consulting a.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o ROA Management Consulting a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ROA Management Consulting a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 7. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 16364 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24714607 | |
Jméno: | ROI Management Consulting a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 23.7.2010 |
Zapsána dne: | 23.7.2010 |
Základní kapitál | 2 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 23.7.2010 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 25 000 Kč | 100 | 25.4.2016 |
Akcie na majitele | 25 000 Kč | 100 | 23.7.2010 - 25.4.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Krajní 680, Jesenice 25242, Česká republika | 22.6.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Belnická 603, Jesenice 25242, Česká republika | 24.11.2015 - 22.6.2023 |
Adresa: | Na Strži 1702/65, Praha 4 14062, Česká republika | 23.7.2010 - 10.12.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti | 26.8.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.3.2011 - 26.8.2021 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 23.7.2010 - 26.8.2021 |
člen správní rady | Robert Beňačka |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2022 |
Adresa | Kladenská 2093, 25228 Černošice |
člen správní rady | Robert Beňačka |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2021 do 31.8.2022 |
Adresa | Na Rymáni 316/13, 15300 Praha |
člen správní rady | Robert Beňačka |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2021 do 26.8.2021 |
Adresa | Na Rymáni 316/13, 15300 Praha |
člen správní rady | Mgr. Ing. Tomáš Vítek |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2021 do 26.8.2021 |
Adresa | Charlese de Gaulla 540/11, 16000 Praha |
člen správní rady | Klára Kodymová |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2021 do 26.8.2021 |
Adresa | Lesní 154, 27203 Kladno |
člen správní rady | Robert Beňačka |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2018 do 12.8.2021 |
Adresa | Na Rymáni 316/13, 15300 Praha |
člen správní rady | Michael Josef Jung |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2018 do 29.1.2021 |
Adresa | Kellerstrasse 14 , 81667 Mnichov |
člen správní rady | Hanse-George Scheibe |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2018 do 29.1.2021 |
Adresa | Am Sonnenhang 6 , 82069 Schäftlarn |
statutární ředitel | Robert Beňačka |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2018 do 1.1.2021 |
Adresa | Na Rymáni 316/13, 15300 Praha |
předseda představenstva | Robert Beňačka |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2016 do 8.6.2018 |
Adresa | Na Rymáni 316/13, 15300 Praha |
člen představenstva | Prof.Dr. Werner Bick |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2010 do 8.6.2018 |
Adresa | , Zeitlarn Laub, Am Acker 1, 93197 |
člen představenstva | Hans-Georg Scheibe |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2011 do 8.6.2018 |
Adresa | , Schäftlarn, Am Sonnenhang 6, 82069 |
člen představenstva | Prof.Dr. Werner Bick |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2010 do 8.6.2018 |
Adresa | , Zeitlarn Laub, Am Acker 1, 93197 |
člen představenstva | Hans-Georg Scheibe |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2011 do 8.6.2018 |
Adresa | , Schäftlarn, Am Sonnenhang 6, 82069 |
předseda představenstva | Robert Beňačka |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2016 do 8.6.2018 |
Adresa | Na Rymáni 316/13, 15300 Praha |
předseda představenstva | Robert Beňačka |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 25.4.2016 |
Adresa | Na Rymáni 316/13, 15300 Praha |
předseda představenstva | Robert Beňačka |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 25.4.2016 |
Adresa | Na Rymáni 316/13, 15300 Praha |
předseda představenstva | Robert Beňačka |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2011 do 24.11.2015 |
Adresa | Na Rymáni 316/13, 15300 Praha 5 |
člen představenstva | Robert Beňačka |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2010 do 15.3.2011 |
Adresa | Na Rymáni 316/13, 15300 Praha 5 |
předseda představenstva | Hans-Georg Scheibe |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2010 do 15.3.2011 |
Adresa | , Schäftlarn, Am Sonnenhang 6, 82069 |
IČO (identifikační číslo): | 24714607 |
---|---|
Jméno: | ROA Management Consulting a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 23. 7. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 8. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Dipl.-Ing. Robert Beňačka |
---|
IČO: | 24714607 |
---|---|
Firma: | ROA Management Consulting a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Jesenice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 7. 2010 |
Sídlo: | Belnická 603, Jesenice 25242 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Administrativní a kancelářské činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |