RM TEAM HOLDING, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RM TEAM HOLDING, a.s. (27343448) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Soukenná 712/1, 46601 Jablonec nad Nisou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 2007 RM TEAM HOLDING, a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o RM TEAM HOLDING, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RM TEAM HOLDING, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 21. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1873 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27343448 | |
Jméno: | RM TEAM HOLDING, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 21.12.2007 |
Zapsána dne: | 21.12.2007 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 3.1.2008 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 21.12.2007 - 3.1.2008 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 200 | 30.9.2014 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 200 | 21.12.2007 - 30.9.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Soukenná 712/1, Jablonec nad Nisou 46601, Česká republika | 7.12.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 21.12.2007 - 30.9.2014 |
předseda představenstva | Ing. Radomír Matějček |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2021 |
Adresa | Mšenská 3924/10, 46604 Jablonec nad Nisou |
člen představenstva | Ing. Peter Vačko |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2021 |
Adresa | Povážské Podhradie 375 , 01704 Povážská Bystrica |
člen představenstva | Ing. Štefan Hanák |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2021 |
Adresa | Kaštielská 414 , 01853 Bolešov |
člen představenstva | Ing. Štefan Hanák |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2021 do 17.5.2021 |
Adresa | Kaštielská 414 , 01853 Bolešov |
člen | Peter Vačko |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2014 do 8.4.2021 |
Adresa | Povážské Podhradie 375 , 01704 Povážská Bystrica |
předseda představenstva | Ing. Radomír Matějček |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2014 do 8.4.2021 |
Adresa | Mšenská 3924/10, 46604 Jablonec nad Nisou |
člen představenstva | Ing. Štefan Hanák |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 do 8.4.2021 |
Adresa | 105, 46821 Pěnčín |
člen představenstva | Ing. Štefan Hanák |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2012 do 7.12.2016 |
Adresa | 414, 01853 Bolešov |
člen představenstva | Ing. Štefan Hanák |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2012 do 7.12.2016 |
Adresa | 414, 01853 Bolešov |
člen představenstva | Ing. Peter Vačko |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2010 do 30.9.2014 |
Adresa | Považské Podhradie 375, 01704 Považská Bystrica |
předseda představenstva | Ing. Radomír Matějček |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2010 do 30.9.2014 |
Adresa | Mšenská 10, 46604 Jablonec nad Nisou |
člen představenstva | Ing. Jiří Hudera |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2010 do 21.8.2012 |
Adresa | Služátky 46, 58291 Světlá nad Sázavou |
člen představenstva | Tomáš Matějček |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2007 do 29.12.2010 |
Adresa | 105, 46821 Bratříkov |
předseda představenstva | Ing. Radomír Matějček |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2007 do 29.12.2010 |
Adresa | Mšenská 10, 46604 Jablonec nad Nisou |
člen představenstva | Jan Matějček |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2007 do 29.12.2010 |
Adresa | 45, 46821 Bratříkov |
IČO: | 27343448 |
---|---|
Firma: | RM TEAM HOLDING, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Jablonec nad Nisou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 12. 2007 |
Sídlo: | Soukenná 712/1, Jablonec nad Nisou 46601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |