RM comp. s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RM comp. s. r. o. (25823493) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese B. Němcové 1168/2, 75131 Lipník nad Bečvou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 10. 1998 a je stále aktivní. RM comp. s. r. o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o RM comp. s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RM comp. s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 26. 10. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19253 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25823493 | |
Jméno: | RM comp. s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.10.1998 |
Zapsána dne: | 26.10.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.10.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | B. Němcové 1168/2, Lipník nad Bečvou 75131, Česká republika | 10.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | B. Němcové 1168, Lipník nad Bečvou 75131, Česká republika | 26.10.1998 - 10.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní a mezinárodní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti | 21.3.2006 |
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona | 26.10.1998 |
silniční motorová doprava nákladní | 26.10.1998 - 21.3.2006 |
jednatel | Radan Míka |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2016 |
Adresa | B. Němcové 1168/2, 75131 Lipník nad Bečvou |
jednatel | Radan Míka |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.1998 do 10.10.2016 |
Adresa | B. Němcové 1168, 75131 Lipník nad Bečvou |
jednatel | Marek Janoš |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.1998 do 21.3.2006 |
Adresa | Jílová 39, 77900 Olomouc |
IČO (identifikační číslo): | 25823493 |
---|---|
Jméno: | RM comp. s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 10. 1998 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | B. Němcové 1168/2, Lipník nad Bečvou 75131 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 6. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1998 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 22. 4. 2013 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Radan Míka |
---|
IČO: | 25823493 |
---|---|
Firma: | RM comp. s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Lipník nad Bečvou |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 10. 1998 |
Sídlo: | B. Němcové 1168/2, Lipník nad Bečvou 75131 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |