RM Benefit, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RM Benefit, s.r.o. (07738439) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Masarykova třída 352/27, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 12. 2018 a je stále aktivní. RM Benefit, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o RM Benefit, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RM Benefit, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 12. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 77062 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07738439 | |
Jméno: | RM Benefit, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.12.2018 |
Zapsána dne: | 18.12.2018 |
Základní kapitál | 7 376 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.8.2019 | |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.12.2018 - 13.8.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykova třída 352/27, Opava 74601, Česká republika | 14.10.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Balbínova 1238/22, Opava 74706, Česká republika | 18.12.2018 - 14.10.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 14.10.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.12.2018 - 14.10.2021 |
jednatel | Jaroslav Michalisko |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2024 |
Adresa | Pekařská 133/2, 74601 Opava |
Jednatel | Mgr. Zbyněk Rybka |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2021 |
Adresa | Na Vyhlídce 718, 74741 Hradec nad Moravicí |
jednatel | Ing. Václav Roubíček |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2018 |
Adresa | Vřesová 530, 74285 Vřesina |
jednatel | Kateřina Roubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2018 |
Adresa | Vřesová 530, 74285 Vřesina |
jednatel | Jaroslav Michalisko |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2021 do 27.3.2024 |
Adresa | 23, 74753 Jakartovice |
jednatel | Ondřej Michalisko |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2018 do 23.6.2021 |
Adresa | Věnceslava Hrubého 1083/12, 74706 Opava |
jednatel | Jaroslav Michalisko |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2018 do 29.1.2021 |
Adresa | Balbínova 1238/22, 74706 Opava |
IČO (identifikační číslo): | 07738439 |
---|---|
Jméno: | RM Benefit, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 12. 2018 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Masarykova třída 352/27, Opava 74601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 12. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Zbyněk Rybka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Václav Roubíček |
Člen statutárního orgánu: | Kateřina Roubíčková |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Michalisko |
IČO: | 07738439 |
---|---|
Firma: | RM Benefit, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 12. 2018 |
Sídlo: | Masarykova třída 352/27, Opava 74601 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |