RKL Slévárna, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RKL Slévárna, s.r.o. (62301918) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hlučínská 633, 74722 Dolní Benešov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 2. 1995 a je stále aktivní. RKL Slévárna, s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o RKL Slévárna, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RKL Slévárna, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 2. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7875 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62301918 | |
Jméno: | MSA SLÉVÁRNA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.2.1995 |
Zapsána dne: | 7.2.1995 | |
RKL Foundry Ltd. (cizojazyčná mutace) | 1.1.2015 |
Základní kapitál | 34 800 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.12.2014 | |
Základní kapitál | 34 800 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.10.2002 - 22.12.2014 | |
Základní kapitál | 100 940 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.8.1998 - 1.10.2002 | |
Základní kapitál | 58 940 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.7.1995 - 27.8.1998 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.2.1995 - 12.7.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hlučínská 633, Dolní Benešov 74722, Česká republika | 25.7.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Hlučínská č.p. 41, Dolní Benešov 74722, Česká republika | 15.2.2002 - 25.5.2011 |
Adresa: | Hlučínská 41, Dolní Benešov , Česká republika | 7.2.1995 - 15.2.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.7.2016 |
Truhlářství, podlahářství | 25.7.2016 |
Slévárenství, modelářství | 25.7.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.12.2011 - 25.7.2016 |
truhlářství, podlahářství | 23.12.2011 - 25.7.2016 |
slévárenství, modelářství | 23.12.2011 - 25.7.2016 |
slévárenství | 27.8.1998 - 23.12.2011 |
slévání železných i neželezných obecných kovů | 7.2.1995 - 27.8.1998 |
truhlářství | 7.2.1995 - 23.12.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 7.2.1995 - 23.12.2011 |
Jednatel | Rostislav Suchánek |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2022 |
Adresa | Záhumenní 360, 74722 Dolní Benešov |
Jednatel | Karel Suchánek |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2016 |
Adresa | Na Mexiku 239, 74722 Dolní Benešov |
Jednatel | Jan Solný |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2016 do 19.1.2022 |
Adresa | Ovocná 2517/13a, 74601 Opava |
jednatel | Karel Suchánek |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2014 do 25.7.2016 |
Adresa | Na Mexiku 239, 74722 Dolní Benešov |
jednatel | Jan Solný |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2014 do 25.7.2016 |
Adresa | Ovocná 2517/13a, 74601 Opava |
jednatel | Jan Solný |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2003 do 22.12.2014 |
Adresa | Ovocná 2517/13a, 74601 Opava |
jednatel | Karel Suchánek |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2005 do 22.12.2014 |
Adresa | Na Mexiku 239, 74722 Dolní Benešov |
jednatel | Ing. Jan Oleják |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.1998 do 23.12.2011 |
Adresa | Hraniční 295, 74724 Chuchelná |
jednatel | Karel Suchánek |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2003 do 13.7.2005 |
Adresa | Záhumenní 360, 74722 Dolní Benešov |
jednatel | Ing. Tomáš Malík |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.1998 do 27.8.1998 |
Adresa | Na březích 532, Dolní Benešov |
Jednatel | Ing. Vlastimil Fajkus |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.1995 do 2.3.1998 |
Adresa | A. Sovy 5 , Opava-Kateřinky |
IČO (identifikační číslo): | 62301918 |
---|---|
Jméno: | RKL Slévárna, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 2. 1995 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Hlučínská 633, Dolní Benešov 74722 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1995 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Karel Suchánek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Rostislav Suchánek |
IČO: | 62301918 |
---|---|
Firma: | RKL Slévárna, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Dolní Benešov |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 2. 1995 |
Sídlo: | Hlučínská 633, Dolní Benešov 74722 |
---|
Slévárenství |
Výroba odlitků z litiny |
Truhlářské práce |
Nespecializovaný velkoobchod |