Rionorex s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Rionorex s.r.o. (29040574) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vlkova 532/8, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 2. 2010 a je stále aktivní. Rionorex s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Rionorex s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Rionorex s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 2. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 162072 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29040574 | |
Jméno: | Rionorex s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.2.2010 |
Zapsána dne: | 17.2.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.2.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vlkova 532/8, Praha 13000, Česká republika | 6.12.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Jeseniova 1151/55, Praha 13000, Česká republika | 9.5.2014 - 6.12.2017 |
Adresa: | Tigridova 1501/6, Praha 4 14000, Česká republika | 17.2.2010 - 9.5.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.5.2014 |
jednatel | Mariya Savchenko |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 |
Adresa | , M. Rakovec, Zakarpatská oblast, Peremohy 22 |
jednatel | Ivan Tomashchuk |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 |
Adresa | , M. Rakovec, Zakarpatská oblast, Peremohy 22 |
jednatel | Vitaliy Beketov |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 |
Adresa | , Sojmy, Mižhirský okres 249, Zakarpatská oblast |
jednatel | Roman Vartsaba |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 |
Adresa | , V.Byčkiv Zakarpatská oblast |
jednatel | Yuliya Tsymbal |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 |
Adresa | , Sudova Vyšnja, Lvivská oblast |
jednatel | Mykhaylo Morochylo |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 |
Adresa | , Bohdan, Rachivský okres, Dovbuša 99, Zakarpatská oblast |
jednatel | Roman Popovych |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 |
Adresa | , Bilyn, Pryvokzalna 369 |
jednatel | Lesya Semenyshyn |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 |
Adresa | , Pidberež, Zaričanska 10 |
jednatel | Roman Dedeychuk |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 |
Adresa | , Bolechiv, Kotljarevskoho 41, Ivano-Frankivská oblast |
jednatel | Ganna Tomyn |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 |
Adresa | , Myšyn, Šachtarská 16, Ivano-Frankivská oblast |
jednatel | Olga Voronyak |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 |
Adresa | , Dolyna, Čornovola 18/28 |
jednatel | Eleonora Vadko |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 |
Adresa | , Dolyna, S. Bandery 14/69 |
jednatel | Ivan Maday |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 |
Adresa | , Veljatyno, Chustaský okres, Myru 104, Zakarpatská oblast |
jednatel | Vadim Lenis |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 |
Adresa | , Jelizaveta, Bělcy, Tiretuluj 54 |
jednatel | Liudmila Zhidnikova |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2014 |
Adresa | Sadovaja 49/51 , Sankt-Peterburg |
jednatel | Olga Voronyak |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 do 9.5.2014 |
Adresa | , Dolyna, Čornovola 18/28 |
jednatel | Ganna Tomyn |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 do 9.5.2014 |
Adresa | , Myšyn, Šachtarská 16, Ivano-Frankivská oblast |
jednatel | Roman Dedeychuk |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 do 9.5.2014 |
Adresa | , Bolechiv, Kotljarevskoho 41, Ivano-Frankivská oblast |
jednatel | Eleonora Vadko |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 do 9.5.2014 |
Adresa | , Dolyna, S. Bandery 14/69 |
jednatel | Ivan Maday |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 do 9.5.2014 |
Adresa | , Veljatyno, Chustaský okres, Myru 104, Zakarpatská oblast |
jednatel | Vadim Lenis |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 do 9.5.2014 |
Adresa | , Jelizaveta, Bělcy, Tiretuluj 54 |
jednatel | Roman Popovych |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 do 9.5.2014 |
Adresa | , Bilyn, Pryvokzalna 369 |
jednatel | Lesya Semenyshyn |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 do 9.5.2014 |
Adresa | , Pidberež, Zaričanska 10 |
jednatel | Ivan Tomashchuk |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 do 9.5.2014 |
Adresa | , M. Rakovec, Zakarpatská oblast, Peremohy 22 |
jednatel | Mariya Savchenko |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 do 9.5.2014 |
Adresa | , M. Rakovec, Zakarpatská oblast, Peremohy 22 |
jednatel | Roman Vartsaba |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 do 9.5.2014 |
Adresa | , V.Byčkiv Zakarpatská oblast |
jednatel | Vitaliy Beketov |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 do 9.5.2014 |
Adresa | , Sojmy, Mižhirský okres 249, Zakarpatská oblast |
jednatel | Eleonora Akopova |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 do 9.5.2014 |
Adresa | , Taškent, Fargona July 5445 |
jednatel | Mykhaylo Morochylo |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 do 9.5.2014 |
Adresa | , Bohdan, Rachivský okres, Dovbuša 99, Zakarpatská oblast |
jednatel | Yuliya Tsymbal |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2010 do 9.5.2014 |
Adresa | , Sudova Vyšnja, Lvivská oblast |
jednatel | Liudmila Zhidnikova |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2014 do 9.5.2014 |
Adresa | Sadovaja 49/51 , Sankt-Peterburg |
IČO (identifikační číslo): | 29040574 |
---|---|
Jméno: | Rionorex s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 2. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vlkova 532/8, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Liudmila Zhidnikova |
---|
IČO: | 29040574 |
---|---|
Firma: | Rionorex s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 17. 2. 2010 |
Sídlo: | Vlkova 532/8, Praha 13000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |