RIM INTERNATIONAL, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RIM INTERNATIONAL, spol. s r.o. (25668021) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Helénská 1799/4, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 5. 1998 a je stále aktivní. RIM INTERNATIONAL, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o RIM INTERNATIONAL, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RIM INTERNATIONAL, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 5. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 59603 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25668021 | |
Jméno: | RIM INTERNATIONAL, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.5.1998 |
Zapsána dne: | 19.5.1998 |
Základní kapitál | 3 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.11.1999 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.5.1998 - 25.11.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Helénská 1799/4, Praha 12000, Česká republika | 6.8.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Na Fialce 2437/16, Říčany 25101, Česká republika | 31.10.2016 - 6.8.2019 |
Adresa: | Opatovská 1753/12, Praha 14900, Česká republika | 7.11.2014 - 31.10.2016 |
Adresa: | Letenská 121/8, Praha 1 11800, Česká republika | 28.4.2011 - 7.11.2014 |
Adresa: | Pařížská 204/21, Praha 1 11000, Česká republika | 7.9.2004 - 28.4.2011 |
Adresa: | Belgická 394/23, Praha 2 , Česká republika | 19.5.1998 - 7.9.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 2.3.2009 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.3.2009 |
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování | 5.1.2002 - 2.3.2009 |
reklamní činnost a marketing | 8.8.2001 - 2.3.2009 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 19.5.1998 - 2.3.2009 |
činnost realitní kanceláře | 19.5.1998 - 2.3.2009 |
inženýrská činnost v oblasti stavbnictví | 19.5.1998 - 2.3.2009 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 19.5.1998 - 2.3.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 19.5.1998 - 2.3.2009 |
správa movitého a nemovitého majetku | 19.5.1998 - 2.3.2009 |
jednatel | Petros Papadopoulos |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2014 |
Adresa | U Komárova 926, 25243 Průhonice |
jednatel | Petros Papadopoulos |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2009 do 7.11.2014 |
Adresa | U Komárova 926, 25243 Průhonice |
jednatel | Petros Papadopoulos |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2001 do 2.3.2009 |
Adresa | Na Petřinách 1896/31, Praha 6 |
jednatel | Ing. Václav Čákora |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.1998 do 25.1.2008 |
Adresa | Krnovská 352, Praha 9 |
jednatel | Petros Papadopoulos |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.1999 do 8.8.2001 |
Adresa | V Úvalu 84, Praha 5-Motol |
IČO (identifikační číslo): | 25668021 |
---|---|
Jméno: | RIM INTERNATIONAL, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 5. 1998 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Helénská 1799/4, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1998 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 10. 2001 |
Zánik oprávnění | 22. 6. 2020 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 3. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petros Papadopoulos |
---|
IČO: | 25668021 |
---|---|
Firma: | RIM INTERNATIONAL, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 5. 1998 |
Sídlo: | Helénská 1799/4, Praha 12000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Reklamní činnosti |
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání |