Rikstav s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Rikstav s.r.o. (27374033) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na vinobraní 1775/85, 10600 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 8. 2005 a je stále aktivní. Rikstav s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Rikstav s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Rikstav s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 8. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 109255 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27374033 | |
Jméno: | Rikstav s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.8.2005 |
Zapsána dne: | 26.8.2005 |
Základní kapitál | 240 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 15.4.2008 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 26.8.2005 - 15.4.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Vinobraní 1775/85, Praha 10 10600, Česká republika | 26.8.2005 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.7.2009 |
zednictví | 1.7.2009 |
přípravné práce pro stavby | 26.8.2005 - 1.7.2009 |
dokončovací stavební práce | 26.8.2005 - 1.7.2009 |
specializované stavební činnosti | 26.8.2005 - 1.7.2009 |
správa a údržba nemovitostí | 26.8.2005 - 1.7.2009 |
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů | 26.8.2005 - 1.7.2009 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 26.8.2005 - 1.7.2009 |
jednatel | Vasyl Varha |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2010 |
Adresa | , Verchně Vodjane, Rachivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Vasyl Butash |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2010 |
Adresa | , Verchně Vodjane, Rachivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Vasyl Vorokhta |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2010 |
Adresa | , Verchně Vodjane, Rachivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Vasyl Soyma |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2010 |
Adresa | , Verchně Vodjane, Rachivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Yuriy Soyma |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2010 |
Adresa | , Verchně Vodjane, Rachivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Ivan Hamor |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2010 |
Adresa | , Verchně Vodjane, Rachivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Oleksandr Hornychar |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2010 |
Adresa | , Verchně Vodjane, Rachivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Leonid Khoroshun |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2010 |
Adresa | , m. Kaluš, Lesi Ukrajinky 15A/180, Ivano Frankivská oblast |
jednatel | Oleksiy Shum |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2009 |
Adresa | , Pidvoločysk, Pidvoločyský okr. Ternopilská obl. |
jednatel | Vasyl Hrytsay |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2009 |
Adresa | , o. Turivka, Pidvoločyský okr., Ternopilská obl. |
jednatel | Hryhoriy Kasiyan |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2009 |
Adresa | , Polupanivka, Pidvoločyský okr., Ternopilská obl. |
jednatel | Ivan Mudryy |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2009 |
Adresa | , Turivka, Pidvoločyský okr., Ternopilská obl. |
jednatel | Ruslan Soyma |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2005 do 7.4.2010 |
Adresa | Kodaňská 651/22, 10100 Praha 10 |
IČO (identifikační číslo): | 27374033 |
---|---|
Jméno: | Rikstav s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 8. 2005 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Na vinobraní 1775/85, Praha 10600 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 6. 2009 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 8. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 8. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 8. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 8. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 8. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 8. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 8. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Hrytsay |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Oleksiy Shum |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Mudryy |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Vorokhta |
Člen statutárního orgánu: | Oleksandr Hornychar |
Člen statutárního orgánu: | Hryhoriy Kasiyan |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Butash |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Hamor |
Člen statutárního orgánu: | Leonid Khoroshun |
Člen statutárního orgánu: | Yuriy Soyma |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Soyma |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Varha |
IČO: | 27374033 |
---|---|
Firma: | Rikstav s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 26. 8. 2005 |
Sídlo: | Na vinobraní 1775/85, Praha 10600 |
---|
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
Příprava staveniště |
Ostatní kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |