Rich Food s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Rich Food s.r.o. v likvidaci (09197052) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Budějovická 1123/13, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 5. 2020 a je stále aktivní. Rich Food s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Rich Food s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Rich Food s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 5. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 332418 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09197052 | |
Jméno: | Rich Food s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.5.2020 |
Zapsána dne: | 28.5.2020 | |
Na základě dohody společníků ze dne 21. 6. 2024 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti Rich Food s.r.o., se sídlem Budějovická 1123/13, Michle, 14000 Praha 4, IČO 09197052, zapsané ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 332418, s likvidací ke dni 21. 6. 2024. Likvidátorem byla ustanovena Mgr. Andrea Gallivodová, nar. 29. 11. 1979, pobytem Slezská 683/65, Vinohrady, 13000 Praha 3. Věřitelé, jiné osoby a dotčené orgány se vyzývají, aby přihlásili v souladu s ust. § 198 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, své pohledávky, popř. jiná práva, ve lhůtě tří (3) měsíců od druhého zveřejnění tohoto oznámení, a to na adrese společnosti Budějovická 1123/13, Michle, 14000 Praha 4. | 21.6.2024 |
Základní kapitál | 100 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.5.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Budějovická 1123/13, Praha 14000, Česká republika | 1.2.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Rybná 716/24, Praha 11000, Česká republika | 28.5.2020 - 1.2.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Výroba, obchod a služby jinde nezařazené a přirozeně doplňující činnosti definované v tomto předmětu podnikání | 1.2.2022 |
Hostinská činnost | 22.6.2020 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 22.6.2020 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.5.2020 - 1.2.2022 |
jednatel | Veronica Macko |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2022 |
Adresa | Sazovická 508/10, 15521 Praha |
Jednatel | Filip Murmak |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2021 |
Adresa | Šafránová 2209/19, 10600 Praha |
Jednatel | Mgr. Ondřej Pohan |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2020 do 23.6.2022 |
Adresa | Podolská 1489/6a, 14700 Praha |
Jednatel | Vladimír Müller |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2020 do 27.4.2021 |
Adresa | Jasná I 1513/10, 14700 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 09197052 |
---|---|
Jméno: | Rich Food s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 5. 2020 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Budějovická 1123/13, Praha 14000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 6. 2020 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 6. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 5. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Veronica Macko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Filip Murmak |
IČO: | 09197052 |
---|---|
Firma: | Rich Food s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 5. 2020 |
Sídlo: | Budějovická 1123/13, Praha 14000 |
---|
Výroba potravinářských výrobků |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s nápoji |
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Provozování kulturních zařízení |
Provozování sportovních zařízení |