RICCI HOLDING, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RICCI HOLDING, a.s. (07544677) je Akciová společnost. Sídlí na adrese V jámě 699/1, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 10. 2018 a je stále aktivní. RICCI HOLDING, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o RICCI HOLDING, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RICCI HOLDING, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 10. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 23865 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07544677 | |
Jméno: | SEDLIG Systems a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 24.10.2018 |
Zapsána dne: | 24.10.2018 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100;00 % | |
Platnost od - do | 24.10.2018 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 24.10.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V jámě 699/1, Praha 11000, Česká republika | 14.12.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Pobřežní 394/12, Praha 18600, Česká republika | 24.10.2018 - 14.12.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.12.2018 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 24.10.2018 - 14.12.2018 |
předseda správní rady | Alisher Sarsenbayev |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2022 |
Adresa | Orbita 21/84, Almaty |
předseda správní rady | Alisher Sarsenbayev |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2019 do 7.4.2022 |
Adresa | Werichova 1145/25, 15200 Praha |
statutární ředitel | Alisher Sarsenbayev |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2019 do 1.1.2021 |
Adresa | Werichova 1145/25, 15200 Praha |
statutární ředitel | Alisher Sarsenbayev |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2018 do 22.12.2019 |
Adresa | Karla Kryla 2770/1, 15500 Praha |
předseda správní rady | Alisher Sarsenbayev |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2018 do 22.12.2019 |
Adresa | Karla Kryla 2770/1, 15500 Praha |
Statutární ředitel | Petr Lulák |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2018 do 14.12.2018 |
Adresa | Hornoměcholupská 662/166, 10900 Praha |
Předseda správní rady | Petr Lulák |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2018 do 14.12.2018 |
Adresa | Hornoměcholupská 662/166, 10900 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 07544677 |
---|---|
Jméno: | RICCI HOLDING, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 24. 10. 2018 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | V jámě 699/1, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 11. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Alisher Sarsenbayev |
---|
IČO: | 07544677 |
---|---|
Firma: | RICCI HOLDING, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 10. 2018 |
Sídlo: | V jámě 699/1, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pozemní a potrubní doprava |
Skladování |
Ubytování |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Činnosti zastaváren |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |