RICARDO-ITALSKÉ ZLATNICTVÍ s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RICARDO-ITALSKÉ ZLATNICTVÍ s.r.o. v likvidaci (48268348) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 3. 1993 RICARDO-ITALSKÉ ZLATNICTVÍ s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o RICARDO-ITALSKÉ ZLATNICTVÍ s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RICARDO-ITALSKÉ ZLATNICTVÍ s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 31. 3. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4637 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48268348 | |
Jméno: | RICARDO-ITALSKÉ ZLATNICTVÍ s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.3.1993 |
Zapsána dne: | 31.3.1993 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 20 Cm 74/2018-17 ze dne 27. 9. 2021 se společnost RICARDO-ITALSKÉ ZLATNICTVÍ s.r.o., IČO 482 68 348, se sídlem Chomutov, nám. l. máje 4, PSČ 43001, zrušuje a nařizuje se její likvidac e. Usnesení nabylo právní moci dne 15.12.2021. | 23.12.2021 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.3.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | nám. l. máje 4, Chomutov 43001, Česká republika | 31.3.1993 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.10.1993 - 23.12.2016 |
zprostředkování obchodní činnosti | 18.10.1993 - 23.12.2016 |
zlatnictví a stříbrnictví, klenotnictví | 31.3.1993 - 8.2.2016 |
Jednatel | Gjergj Raja |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.1993 |
Adresa | Bezručova 4238, 43003 Chomutov |
Jednatel | Pavel Volhejn |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.1993 do 18.10.1993 |
Adresa | Bezručova 4238, 43003 Chomutov |
IČO: | 48268348 |
---|---|
Firma: | RICARDO-ITALSKÉ ZLATNICTVÍ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Chomutov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 31. 3. 1993 |
Sídlo: | , |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |