RIBES ESTATE s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RIBES ESTATE s.r.o. v likvidaci (60702257) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Palackého třída 200/77, 61200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 6. 1994 a je stále aktivní. RIBES ESTATE s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o RIBES ESTATE s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RIBES ESTATE s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 6. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14759 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60702257 | |
Jméno: | RIBES ESTATE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.6.1994 |
Zapsána dne: | 8.6.1994 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10. 1. 2024, které nabylo právní moci dne 2. 3. 2024, č.j. 50 Cm 215/2023-12, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 22.3.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 6.11.2020 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.6.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého třída 200/77, Brno 61200, Česká republika | 15.6.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Jungmannova 98/1, Třebíč 67401, Česká republika | 2.3.2007 - 15.6.2022 |
Adresa: | Luční 871/46, Třebíč 67401, Česká republika | 8.6.1994 - 2.3.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.11.2020 |
ubytovací služby | 30.6.2008 - 6.11.2020 |
realitní činnost | 2.3.2007 - 6.11.2020 |
Zprostředkovatelstká činnost vyjma činností uvedených v § 3 živnostenského zákona a oborů stejného druhu a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnost. zákona | 1.10.1996 - 6.11.2020 |
Poradenská činnost vyjma činností uvedných v § 3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnost zákona | 1.10.1996 - 6.11.2020 |
Projektová činnost v imvestiční výstavbě. Inženýrsko projektová činnost. Obchodní činnost -koupě zboží za účelem jeho prodeje. | 8.6.1994 - 6.11.2020 |
jednatelka | Vira Oleksandrivna Horvat |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2022 |
Adresa | Ilona Zrini 151/6 , Mukačevo |
jednatel | Roman Martaus |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2022 do 27.9.2022 |
Adresa | Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou |
jednatel | Lucie Běhalová |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2020 do 15.6.2022 |
Adresa | Lipenská 61, 78355 Velký Újezd |
jednatel | Libuše Běhalová |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2008 do 6.11.2020 |
Adresa | 9. května 188/98, 67401 Třebíč |
jednatel | Martin Běhal |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2007 do 17.4.2008 |
Adresa | Lipenská 61, 78355 Velký Újezd |
jednatel | Ivo Běhal |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2003 do 2.3.2007 |
Adresa | 9. května 188/98, 67401 Třebíč |
jednatel | Nataša Válková |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.1994 do 10.5.2003 |
Adresa | Luční 871/46, 67401 Třebíč |
jednatel | Ing. Jiří Kabelík |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.1994 do 1.10.1996 |
Adresa | M. Majerové 722/29, 67401 Třebíč |
IČO (identifikační číslo): | 60702257 |
---|---|
Jméno: | RIBES ESTATE s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 6. 1994 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Palackého třída 200/77, Brno 61200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 6. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 2. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 23. 2. 2007 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 15. 10. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Vira Oleksandrivna Horvat |
---|
IČO: | 60702257 |
---|---|
Firma: | RIBES ESTATE s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 8. 6. 1994 |
Sídlo: | Palackého třída 200/77, Brno 61200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |