RIBELL, s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RIBELL, s. r. o. (48590860) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dr. Marodyho 460/21, 19600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 3. 1993 a je stále aktivní. RIBELL, s. r. o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o RIBELL, s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RIBELL, s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 3. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18430 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48590860 | |
Jméno: | RIBELL, s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.3.1993 |
Zapsána dne: | 11.3.1993 | |
Společenská smlouva uzav. dne - 17. 11. 1992. | 11.3.1993 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.9.1994 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.3.1993 - 29.9.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dr. Marodyho 460/21, Praha 19600, Česká republika | 17.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Dr. Marodyho 460, Praha 9 19000, Česká republika | 29.9.1994 - 17.10.2016 |
Adresa: | Na Okrouhlíku 1962/5, Praha 8 , Česká republika | 11.3.1993 - 29.9.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zřizování poplašných zařízení | 29.9.1994 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 11.3.1993 |
činnost organizačních a ekonomických poradců. | 11.3.1993 - 26.5.2004 |
Jednatel | Ladislav Tomašovych |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2016 |
Adresa | Pod Rapidem 2475/16, 10000 Praha |
Jednatel | Ladislav Tomašovych |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2004 do 31.10.2016 |
Adresa | Pod Rapidem 16, Praha 10 |
Jednatel | Ladislav Tomašovych |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2004 do 31.10.2016 |
Adresa | Pod Rapidem 16, Praha 10 |
Jednatel | Ladislav Tomašovych |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.1993 do 26.5.2004 |
Adresa | Charkovská 16, Praha 10 |
IČO (identifikační číslo): | 48590860 |
---|---|
Jméno: | RIBELL, s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 3. 1993 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Dr. Marodyho 460/21, Praha 19600 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1993 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 3. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 26. 1. 1998 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 9. 1994 |
Ukončení oprávnění | 30. 9. 1994 |
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Tomašovych |
---|
IČO: | 48590860 |
---|---|
Firma: | RIBELL, s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Čakovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 3. 1993 |
Sídlo: | Dr. Marodyho 460/21, Praha 19600 |
---|
Elektrické instalace |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |