RF Truhlářství s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RF Truhlářství s.r.o. (04275004) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Rymaně 678, 25210 Mníšek pod Brdy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 7. 2015 a je stále aktivní. RF Truhlářství s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o RF Truhlářství s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RF Truhlářství s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 7. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 244948 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04275004 | |
Jméno: | MUSICBOARD s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.7.2015 |
Zapsána dne: | 28.7.2015 |
Základní kapitál | 30 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.7.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rymaně 678, Mníšek pod Brdy 25210, Česká republika | 16.5.2022 |
---|---|---|
Adresa: | U Šalamounky 769/41, Praha 15800, Česká republika | 28.7.2015 - 11.5.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Reklamní činnost a marketing, mediální zastoupení, - Provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. - Truhlářství, podlahářství. | 11.5.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.7.2015 - 11.5.2022 |
jednatel | Roman Freisleben |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2022 |
Adresa | Rymaně 678, 25210 Mníšek pod Brdy |
jednatel | RNDr. David Strnad |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2019 do 11.5.2022 |
Adresa | Na Královce 31/4, 10100 Praha |
jednatel | Ing. Václav Oškrdal |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2020 do 11.5.2022 |
Adresa | Vilímkova 173, 15600 Praha |
jednatel | Ing. Martin Šára |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2020 do 11.5.2022 |
Adresa | Bezručova 182/25, 25091 Zeleneč |
jednatel | Jiří Urban |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2015 do 27.3.2020 |
Adresa | Mečíková 2855/2, 10600 Praha |
jednatel | Ing. Jan Leitner |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2015 do 27.3.2020 |
Adresa | Sadová 447/13, 16100 Praha |
jednatel | RNDr. David Strnad |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2015 do 5.6.2019 |
Adresa | Společná 2213/6, 18200 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 04275004 |
---|---|
Jméno: | RF Truhlářství s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 7. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | U Šalamounky 769/41, Praha 15800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 7. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | RNDr. David Strnad |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Šára |
Člen statutárního orgánu: | Václav Oškrdal |
IČO: | 04275004 |
---|---|
Firma: | RF Truhlářství s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Mníšek pod Brdy |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 7. 2015 |
Sídlo: | Rymaně 678, Mníšek pod Brdy 25210 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Truhlářské práce |
Nespecializovaný velkoobchod |
Reklamní činnosti |
Provozování kulturních zařízení |