Rezidence Hamerská Pevnost s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Rezidence Hamerská Pevnost s.r.o. (05819547) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Florenci 1332/23, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 2. 2017 a je stále aktivní. Rezidence Hamerská Pevnost s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Rezidence Hamerská Pevnost s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Rezidence Hamerská Pevnost s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 16. 2. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 69483 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05819547 | |
Jméno: | Rezidence Hamerská Pevnost s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.2.2017 |
Zapsána dne: | 16.2.2017 | |
Na společnost Rezidence Hamerská Pevnost s.r.o., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 058 19 547, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 348373, jakožto nástupnickou společnost, v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti Bourelly star a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 042 25 520, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26261. | 31.12.2023 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000, Česká republika | 16.3.2021 |
---|---|---|
Adresa: | 28. října 1610/95, Ostrava 70200, Česká republika | 7.6.2019 - 16.3.2021 |
Adresa: | Soukenická 82/6, Krnov 79401, Česká republika | 16.2.2017 - 7.6.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 22.2.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.2.2017 - 22.2.2024 |
Jednatel | Ing. Roman Horák |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2024 |
Adresa | nám. T. G. Masaryka 941, 73581 Bohumín |
Jednatel | Ing. Zdeněk Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2024 |
Adresa | Nad úžlabinou 708/7, 10800 Praha |
jednatel | Jan Ležatka |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2019 do 6.9.2019 |
Adresa | 97, 74282 Jistebník |
jednatel | Ing. Jan Stejskal |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2018 do 7.6.2019 |
Adresa | Dvořákův okruh 305/17, 79401 Krnov |
jednatel | David Rikl |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2018 do 15.11.2018 |
Adresa | Synkova 433/9, 77900 Olomouc |
IČO (identifikační číslo): | 05819547 |
---|---|
Jméno: | Rezidence Hamerská Pevnost s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 2. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 2. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Roman Horák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zdeněk Navrátil |
IČO: | 05819547 |
---|---|
Firma: | Rezidence Hamerská Pevnost s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 2. 2017 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |