REZIDENCE BOHDALEC s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
REZIDENCE BOHDALEC s.r.o. (05576687) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod Sychrovem II 1038/41, 10100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 11. 2016 a je stále aktivní. REZIDENCE BOHDALEC s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o REZIDENCE BOHDALEC s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro REZIDENCE BOHDALEC s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 11. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 266204 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05576687 | |
Jméno: | REZIDENCE CIHLÁŘSKÁ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.11.2016 |
Zapsána dne: | 16.11.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Sychrovem II 1038/41, Praha 10100, Česká republika | 9.4.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Soukenická 1529/26, Praha 11000, Česká republika | 16.11.2016 - 9.4.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výrova, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.11.2016 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrickým zařízení | 16.11.2016 |
Výroba, instalace, opravy elektrickým strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 16.11.2016 |
jednatel | Petr Sztwiertnia |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2023 |
Adresa | Navrátilova 665/12, 11000 Praha |
jednatel | Aleš Vávra |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2019 |
Adresa | Ocelářská 344/10, 19000 Praha |
jednatel | Ivan Molín |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2023 |
Adresa | Karla Kerna 3072/8, 74601 Opava |
jednatel | Lukáš Molín |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2023 |
Adresa | Karla Kerna 3073/10, 74601 Opava |
jednatel | Lukáš Molín |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 24.11.2023 |
Adresa | Mendlova 2998/34, 74601 Opava |
jednatel | Ivan Molín |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 1.11.2023 |
Adresa | Mendlova 2998/34, 74601 Opava |
jednatel | Petr Sztwiertnia |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2021 do 29.4.2023 |
Adresa | Pod Sychrovem II 1038/41, 10100 Praha |
jednatel | Petr Sztwiertnia |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 4.4.2021 |
Adresa | Rostovská 318/5, 10100 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 05576687 |
---|---|
Jméno: | REZIDENCE BOHDALEC s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 11. 2016 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Pod Sychrovem II 1038/41, Praha 10100 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 11. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 11. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 11. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Molín |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Molín |
Člen statutárního orgánu: | Petr Sztwiertnia |
Člen statutárního orgánu: | Aleš Vávra |
IČO: | 05576687 |
---|---|
Firma: | REZIDENCE BOHDALEC s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 11. 2016 |
Sídlo: | Pod Sychrovem II 1038/41, Praha 10100 |
---|
Opravy elektrických zařízení |
Demolice a příprava staveniště |
Elektrické instalace |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Reklamní činnosti |