REXXALL s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
REXXALL s.r.o. (26094193) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mladých Běchovic 2, 19011 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 9. 2005 a je stále aktivní. REXXALL s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o REXXALL s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro REXXALL s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 9. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 349148 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26094193 | |
Jméno: | Šarf a dcery s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.9.2005 |
Zapsána dne: | 16.9.2005 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.9.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mladých Běchovic 2, Praha 19011, Česká republika | 11.3.2021 |
---|---|---|
Adresa: | 89, Vystrkov 39601, Česká republika | 6.11.2019 - 11.3.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.3.2021 |
velkoobchod | 16.9.2005 - 11.3.2021 |
reklamní činnost a marketing | 16.9.2005 - 11.3.2021 |
zprostředkování obchodu a služeb | 16.9.2005 - 11.3.2021 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 16.9.2005 - 11.3.2021 |
příprava a vypracování technických návrhů | 16.9.2005 - 11.3.2021 |
výuka obsluhy (řízení) technických zařízení | 16.9.2005 - 11.3.2021 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 16.9.2005 - 11.3.2021 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 16.9.2005 - 11.3.2021 |
jednatel | Ing. Jan Šarf |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2023 |
Adresa | Tolstého 1227/48, 40003 Ústí nad Labem |
jednatel | Eva Velechovská |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2021 |
Adresa | Hanácká 199/4, 46008 Liberec |
jednatel | Ing. Jan Šarf |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2021 do 25.8.2023 |
Adresa | 19, 39601 Vystrkov |
jednatel | Ing. Jan Šarf |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2013 do 5.11.2021 |
Adresa | 89, 39601 Vystrkov |
jednatel | Ing. Jan Šarf |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2005 do 8.11.2013 |
Adresa | 89, 39601 Vystrkov |
IČO (identifikační číslo): | 26094193 |
---|---|
Jméno: | REXXALL s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 9. 2005 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Mladých Běchovic 2, Praha 19011 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 9. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 26094193 |
---|---|
Firma: | REXXALL s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Běchovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 9. 2005 |
Sídlo: | Mladých Běchovic 2, Praha 19011 |
---|
Ostatní kompletační a dokončovací práce |
Nespecializovaný velkoobchod |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |