REWIL spol. s r. o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
REWIL spol. s r. o. v likvidaci (18233830) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bělohorská 238/85, 16900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 9. 1991 REWIL spol. s r. o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o REWIL spol. s r. o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro REWIL spol. s r. o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 9. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 90317 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 18233830 | |
Jméno: | REWIL spol. s r. o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.9.1991 |
Zapsána dne: | 16.9.1991 | |
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1.3.2013, č.j. 72 Cm 125/2012-17, které nabylo právní moci dne 29.4.2013 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. | 20.5.2013 | |
Exekučním příkazem č.j. Ex 754/03-7 ze dne 30.12.2003 vydaným soudním exekutorem Mgr.Milošem Dvořákem, se sídlem K.H.Borovského 63, Sokolov, byl postižen obchodní podíl povinného Lubomíra Remla, r.č. 540509/1010, bytem Dražov 104, Stanovice, v obchodní sp olečnosti REWIL spol. s r.o., se sídlem Bělohorská 238/85, Praha 6. Exekuční příkaz byl vydán na základě usnesení Okresního soudu v Karlových Varech č.j. 24 Nc 3049/2003-4 ze dne 10.12.2003, kterým byla nařízena exekuce vykonatelného platebního výměru VZP ČR, Okresní pojišťovny VZP Karlovy Vary, č. 4140300472 ze dne 18.3.2003 a č. 2140300471 ze dne 18.3.2003 k uspokojení pohledávky ve výši 127.969,- Kč. | 1.4.2004 | |
Exekučním příkazem č.j. Ex 570/03-7 ze dne 16.10.2003 vydaným soudním exekutorem Mgr.Milošem Dvořákem, se sídlem K.H.Borovského 63, Sokolov, byl postižen obchodní podíl povinného Lubomíra Remla, r.č. 540509/1010, bytem Dražov 104, Stanovice, v obchodní společnosti REWIL spol. s r.o., se sídlem Bělohorská 238/85, Praha 6. Exekuční příkaz byl vydán na základě usnesení Okresního soudu v Karlových Varech č.j. 24 Nc 2745/2003-3 ze dne 6.10.2003, kterým byla nařízena exekuce vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 19.2.2003, č.j. 16 C 150/2000-116 k uspokojení pohledávky ve výši 199.500,- Kč s 22% úrokem z prodlení od 16.5.1998 a podle vykonatelného rozsu dku Krajského soudu v Plzni ze dne 8.7.2003, sp.zn. 14 Co 304/2003 k uspokojení pohledávky ve výši 78.862,- Kč a 18.590,- Kč, nákladů exekuce a nákladů oprávněného. | 9.12.2003 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.9.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bělohorská 238/85, Praha 6 16900, Česká republika | 5.8.2002 |
---|---|---|
Adresa: | Tepelská 606, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 19.5.1998 - 5.8.2002 |
Adresa: | Jabloňova 8, Cheb 35002, Česká republika | 16.9.1991 - 19.5.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné | 19.5.1998 - 29.6.2005 |
reklamní činnost | 19.5.1998 - 29.6.2005 |
poradenská činnost ve stavebnictví | 19.5.1998 - 29.6.2005 |
obchodní činnost v oboru stavební materiály, stroje a nářadí a zboží průmyslové povahy | 16.9.1991 - 12.5.1997 |
nákup a prodej realit | 16.9.1991 - 12.5.1997 |
výkony stavební povahy | 16.9.1991 - 12.5.1997 |
pronájem výrobních zařízení, průmyslového zboží | 16.9.1991 - 12.5.1997 |
stavební investorská inženýrská činnost | 16.9.1991 - 12.5.1997 |
zprostředkovací a obstaravatelské služby | 16.9.1991 - 29.6.2005 |
jednatel | Ing. Filip Vech |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2015 |
Adresa | Smetanova 124, 35707 Oloví |
jednatel | Lubomír Reml |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2017 do 25.4.2018 |
Adresa | 44, 36001 Stanovice |
jednatel | Lubomír Reml |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2017 do 25.4.2018 |
Adresa | 44, 36001 Stanovice |
jednatel | Lubomír Reml |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2011 do 11.6.2017 |
Adresa | 44, 36001 Stanovice |
jednatel | Lubomír Reml |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2011 do 11.6.2017 |
Adresa | 44, 36001 Stanovice |
jednatel | Ing. Filip Vech |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2008 do 3.12.2015 |
Adresa | Smetanova 124, 35707 Oloví |
jednatel | Lubomír Reml |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2002 do 21.9.2011 |
Adresa | Dražov 104, 36213 Stanovice |
jednatel | Ing. Filip Vech |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.1997 do 2.10.2008 |
Adresa | Husitská 9, Františkovy Lázně |
jednatel | Luboš Kvěšek |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.1997 do 19.5.1998 |
Adresa | Jabloňova 8, Cheb |
Orgány Společnosti: Luboš Kvěšek - Ředitel Společnosti, Jan Hrubý - Zástupce Ředitele | |
Ve funkci | od 16.9.1991 do 12.5.1997 |
Adresa | , |
IČO: | 18233830 |
---|---|
Firma: | REWIL spol. s r. o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 9. 1991 |
Sídlo: | Bělohorská 238/85, Praha 16900 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |