REVASTAV s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
REVASTAV s.r.o. v likvidaci (28987381) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Antala Staška 1565/30, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 11. 2009 a je stále aktivní. REVASTAV s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o REVASTAV s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro REVASTAV s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 11. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 158052 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28987381 | |
Jméno: | REVASTAV s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.11.2009 |
Zapsána dne: | 6.11.2009 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 70 Cm 874/2024-5 ze dne 15.5.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 25.6.2024. | 29.7.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.11.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Antala Staška 1565/30, Praha 14000, Česká republika | 6.11.2009 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.11.2009 |
jednatel | Vasyl Puzniak |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2009 |
Adresa | , Skolivský okres, Morozna 21/25, Lvivská oblast |
jednatel | Ivan Mykytynets |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 |
Adresa | , Tjačiv, Kalinina 79, Zakarpatská oblast |
jednatel | Lesya Leva |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 |
Adresa | , Buštyno, Tjačivský okres, Radjanská, Zakarpatská oblast |
jednatel | Mykhaylo Hleba |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 |
Adresa | , Boržavske, Vynohradivský okres, Matrosova 55, Zakarpatská oblast |
jednatel | Ivan Sokach |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 |
Adresa | , Silce, Iršavský okres, Bereznja 59, Zakarpatská oblast |
jednatel | Vasyl Sokach |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 |
Adresa | , Silce, Iršavský okres, Bereznja 59, Zakarpatská oblast |
jednatel | Petro Kovach |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 |
Adresa | , Imstyčevo, Iršavský okres, 1. Ukrajinky 15, Zakarpatská oblast |
jednatel | Ivanna Mazurets |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 |
Adresa | , Luck, Volynská oblast, prospekt Peremohy 25/17 |
jednatel | Tetyana Serebryakova |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 |
Adresa | , Žydačiv, Hrunvalska 13/1, Lvivská oblast |
jednatel | Olena Hleba |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 |
Adresa | , L. Poljana, Chustský okres, Travneva 6, Mykolajivská oblast |
jednatel | Nataliya Zikhor |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 |
Adresa | , Iršavský okres, I. Franka 29, Zakarpatská oblast |
jednatel | Alla Tkach |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 |
Adresa | , V. Byčkov, Rachivský okres, Promyslova 27, Zakarpatská oblast |
jednatel | Viktoriya Latsivka |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 |
Adresa | , Dubrivka, Iršavský okres 309, Zakarpatská oblast |
jednatel | Oleksandr Svystak |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 |
Adresa | , Lokoť, Iršavský okres, Lokot 82, Zakarpatská oblast |
jednatel | Vasyl Svystak |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 |
Adresa | , Lokoť, Iršavský okres, Lokot 82, Zakarpatská oblast |
jednatel | Vasyl Puziak |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 do 23.11.2009 |
Adresa | , Skolivský okres, Morozna 21/25, Lvivská oblast |
IČO (identifikační číslo): | 28987381 |
---|---|
Jméno: | REVASTAV s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 11. 2009 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Antala Staška 1565/30, Praha 14000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 2. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 11. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Tetyana Serebryakova |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Nataliya Zikhor |
Člen statutárního orgánu: | Lesya Leva |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Sokach |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Sokach |
Člen statutárního orgánu: | Petro Kovach |
Člen statutárního orgánu: | Olena Hleba |
Člen statutárního orgánu: | Alla Tkach |
Člen statutárního orgánu: | Ivanna Mazurets |
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Hleba |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Puzniak |
Člen statutárního orgánu: | Viktoriya Lastivka |
Člen statutárního orgánu: | Oleksandr Svystak |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Svystak |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Mykytynets |
IČO: | 28987381 |
---|---|
Firma: | REVASTAV s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 6. 11. 2009 |
Sídlo: | Antala Staška 1565/30, Praha 14000 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |