RESPECT PRAGUE s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RESPECT PRAGUE s.r.o. v likvidaci (24773077) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Chotěšovská 680/1, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 12. 2010 RESPECT PRAGUE s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o RESPECT PRAGUE s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RESPECT PRAGUE s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 12. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 173129 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24773077 | |
Jméno: | RESPECT PRAGUE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.12.2010 |
Zapsána dne: | 2.12.2010 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 1323/2023- 5 ze dne 13.10.2023, které nabylo právní moci dnem 15.11.2023, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 21.2.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.6.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.12.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chotěšovská 680/1, Praha 19000, Česká republika | 18.5.2017 |
---|---|---|
Adresa: | 8. listopadu 2444/4a, Praha 16900, Česká republika | 29.4.2016 - 18.5.2017 |
Adresa: | Mikulova 1582/1, Praha 14900, Česká republika | 3.1.2012 - 29.4.2016 |
Adresa: | Mikulova 1582/1, Praha 14900, Česká republika | 2.12.2010 - 3.1.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.1.2012 - 9.8.2024 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 2.12.2010 |
jednatel | Konstantin Uvarov |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2017 |
Adresa | Vasilenkova 10A/18 , Maksaticha |
jednatel | Anton Ionov |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2010 do 18.5.2017 |
Adresa | , Tver, Smolenskij pereulok 8/168, 170006 |
jednatel | Yulia Ionova |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2010 do 18.5.2017 |
Adresa | , Tver, L. Bazarnovoj 20/134, 170032 |
IČO: | 24773077 |
---|---|
Firma: | RESPECT PRAGUE s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 18 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 2. 12. 2010 |
Sídlo: | Chotěšovská 680/1, Praha 19000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |