RESIDENT v.o.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RESIDENT v.o.s. v likvidaci (26074095) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese 36, 39001 Tábor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 4. 2004 RESIDENT v.o.s. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o RESIDENT v.o.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RESIDENT v.o.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 28. 4. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 7589 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26074095 | |
Jméno: | RESIDENT v.o.s. v likvidaci | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 28.4.2004 |
Zapsána dne: | 28.4.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 36, Tábor 39001, Česká republika | 16.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Větrovy 36, Tábor 39001, Česká republika | 28.4.2004 - 16.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
realitní činnosti | 28.4.2004 |
inženýrská činnost | 28.4.2004 |
statutární orgán - společník | Petra Lengerová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 |
Adresa | Světlá 654, 25168 Kamenice |
statutární orgán - společník | Radek Lenger |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 |
Adresa | 36, 39001 Tábor |
statutární orgán - společník | Jiří Lenger |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 |
Adresa | Světlá 654, 25168 Kamenice |
statutární orgán - společník | Radek Lenger |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2004 do 16.11.2016 |
Adresa | Větrovy 36, 39001 Tábor |
statutární orgán - společník | Jiří Lenger |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2005 do 16.11.2016 |
Adresa | Větrovy 36, 39001 Tábor |
statutární orgán - společník | Petra Lengerová |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2005 do 16.11.2016 |
Adresa | Větrovy 36, 39001 Tábor |
statutární orgán - společník | Petra Lengerová |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2004 do 5.7.2005 |
Adresa | Dvory 63, 28802 Nymburk |
statutární orgán - společník | Jiří Lenger |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2004 do 5.7.2005 |
Adresa | Dvory 63, 28802 Nymburk |
IČO (identifikační číslo): | 26074095 |
---|---|
Jméno: | RESIDENT v.o.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 28. 4. 2004 |
Sídlo: | 36, Tábor 39001 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Radek Lenger |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petra Lengerová |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Lenger |
IČO: | 26074095 |
---|---|
Firma: | RESIDENT v.o.s. v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Tábor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 4. 2004 |
Sídlo: | 36, Tábor 39001 |
---|
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |