RESEARCH SERVICES CE s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RESEARCH SERVICES CE s.r.o. v likvidaci (27181197) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Košická 63/30, 10100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 9. 2004 RESEARCH SERVICES CE s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o RESEARCH SERVICES CE s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RESEARCH SERVICES CE s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 9. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 102476 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27181197 | |
Jméno: | Field Research, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.9.2004 |
Zapsána dne: | 15.9.2004 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 70 Cm 1227/2023- 3 ze dne 18.10.2023, které nabylo ve výroku I právní moci dnem 30.10.2023 a ve výrocích II - VI dnem 15.11.2023, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 4.1.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 15.9.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Košická 63/30, Praha 10100, Česká republika | 2.1.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Pod areálem 406/16, Praha 10200, Česká republika | 17.8.2006 - 2.1.2013 |
Adresa: | U studánky 250/3, Praha 17000, Česká republika | 15.9.2004 - 17.8.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
reklamní činnost a marketing | 15.9.2004 |
zprostředkování služeb | 15.9.2004 |
zprostředkování obchodu | 15.9.2004 |
jednatel | Pavel Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2013 do 28.8.2023 |
Adresa | Mládeže 592, 28522 Zruč nad Sázavou |
jednatel | Pavel Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2013 do 14.6.2013 |
Adresa | Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou |
Jednatel | Michal Kramer |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2004 do 2.1.2013 |
Adresa | U Sluncové 602/11, 18600 Praha |
jednatel | Ing. Eva Kramer |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2008 do 2.1.2013 |
Adresa | V Pařezinách 546, 19012 Praha 9 |
jednatel | Bc. Eva Kramer |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2007 do 9.7.2008 |
Adresa | V Pařezinách 546, 19012 Praha 9 |
IČO: | 27181197 |
---|---|
Firma: | RESEARCH SERVICES CE s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 15. 9. 2004 |
Sídlo: | Košická 63/30, Praha 10100 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |