Renkaiden a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Renkaiden a.s. (29121710) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Lochotínská 1108/18, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 10. 2011 Renkaiden a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Renkaiden a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Renkaiden a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 26. 10. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1621 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29121710 | |
Jméno: | Renkaiden a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 26.10.2011 |
Zapsána dne: | 26.10.2011 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 5.6.2017 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 5.6.2017 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 600 000 Kč | |
Platnost od - do | 26.10.2011 - 5.6.2017 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 5.6.2017 |
akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 26.10.2011 - 5.6.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lochotínská 1108/18, Plzeň 30100, Česká republika | 16.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Lochotínská 1108/18, Plzeň 30100, Česká republika | 26.10.2011 - 16.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 26.10.2011 |
Předseda správní rady | Ing. Vladimír Rada |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2021 |
Adresa | Ke Kyjovu 257/29, 32200 Plzeň |
člen správní rady | Mgr. Lukáš Zscherp |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2024 |
Adresa | Luční 521, 33008 Zruč-Senec |
člen správní rady | Zdeňka Radová |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2017 |
Adresa | Ke Kyjovu 257/29, 32200 Plzeň |
člen správní rady | Mgr. Lukáš Zscherp |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2017 do 31.1.2024 |
Adresa | Do Kytorek 146, 33011 Třemošná |
předseda správní rady | Jaroslav Ďurica |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2017 do 23.3.2021 |
Adresa | Pionýrská 344, 33011 Třemošná |
statutární ředitel | Ing. Vladimír Rada |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2017 do 1.1.2021 |
Adresa | Ke Kyjovu 257/29, 32200 Plzeň |
člen představenstva | Mgr. Mgr. Antonín Baloun |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 5.6.2017 |
Adresa | Tachovská 1382/61, 32300 Plzeň |
předseda představenstva | Mgr. Lukáš Zscherp |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 5.6.2017 |
Adresa | Do Kytorek 146, 33011 Třemošná |
člen představenstva | Mgr. Mgr. Petra Šrámková Harantová |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2013 do 5.6.2017 |
Adresa | Bzenecká 1026/36, 32300 Plzeň |
člen představenstva | Mgr. Mgr. Antonín Baloun |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2011 do 16.11.2016 |
Adresa | Tachovská 1382/61, 32300 Plzeň |
předseda představenstva | Mgr. Lukáš Zscherp |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2011 do 16.11.2016 |
Adresa | Do Kytorek 146, 33011 Třemošná |
člen představenstva | Mgr. Mgr. Petra Šrámková |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2013 do 31.10.2013 |
Adresa | Bolevecká 914/32, 30100 Plzeň |
člen představenstva | Mgr. Mgr. Petra Harantová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2011 do 24.10.2013 |
Adresa | Bolevecká 914/32, 30100 Plzeň |
IČO: | 29121710 |
---|---|
Firma: | Renkaiden a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 10. 2011 |
Sídlo: | Lochotínská 1108/18, Plzeň 30100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |