" RENEKA s.r.o." v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
" RENEKA s.r.o." v likvidaci (25617176) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 10. 1997 " RENEKA s.r.o." v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o " RENEKA s.r.o." v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro " RENEKA s.r.o." v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 10. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 55170 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25617176 | |
Jméno: | " RENEKA s.r.o." v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.10.1997 |
Zapsána dne: | 20.10.1997 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 87 Cm 363/2024-5 ze dne 3. 4. 2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 7. 5. 2024. | 10.6.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.10.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bělohorská 224/107, Praha 16900, Česká republika | 15.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Bělohorská 224/107, Praha 16900, Česká republika | 20.10.1997 - 15.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 20.10.1997 - 29.7.2019 |
Jednatel | Andrej Janouch |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2016 |
Adresa | Jungmannova 747/28, 11000 Praha |
Jednatel | Andrej Janouch |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2014 do 15.11.2016 |
Adresa | Jungmannova 747/28, 11000 Praha |
Jednatel | Andrej Janouch |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.1997 do 8.2.2014 |
Adresa | Krále Jiřího 1151/31, 36001 Karlovy Vary |
IČO: | 25617176 |
---|---|
Firma: | " RENEKA s.r.o." v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 20. 10. 1997 |
Sídlo: | Bělohorská 224/107, Praha 16900 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |