"RECYCLING DEKONT s.r.o." má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"RECYCLING DEKONT s.r.o." (64049949) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Chomutovská 100, 43151 Klášterec nad Ohří. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 12. 1995 "RECYCLING DEKONT s.r.o." má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "RECYCLING DEKONT s.r.o." nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "RECYCLING DEKONT s.r.o." na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 14. 12. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9740 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64049949 | |
Jméno: | "RECYCLING DEKONT s.r.o." | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.12.1995 |
Zapsána dne: | 14.12.1995 |
Základní kapitál | 140 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.12.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chomutovská 100, Klášterec nad Ohří 43151, Česká republika | 24.11.2000 |
---|---|---|
Adresa: | , Kadaň, Elektrárna Prunéřov II, okres Chomutov, PSČ 432 01 , | 14.12.1995 - 24.11.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 22.8.2007 - 5.5.2014 |
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti | 22.8.2007 - 5.5.2014 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 22.8.2007 - 5.5.2014 |
podnikání v oblasti nakládání s odpady | 14.12.1995 - 22.8.2007 |
provádění inženýrských staveb | 14.12.1995 - 22.8.2007 |
provádění bytových a občanských staveb | 14.12.1995 - 22.8.2007 |
provádění průmyslových staveb | 14.12.1995 - 22.8.2007 |
silniční motorová doprava | 14.12.1995 - 22.8.2007 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 14.12.1995 - 5.5.2014 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 14.12.1995 - 5.5.2014 |
Jednatel | Ing. Lubomír Šmída |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 |
Adresa | Polní 400, 75103 Majetín |
Jednatel | Václav Urban |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2007 do 26.7.2018 |
Adresa | Útočiště 610, Klášterec nad Ohří |
Jednatel | Václav Urban |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2007 do 26.7.2018 |
Adresa | Útočiště 610, Klášterec nad Ohří |
Jednatel | Ing. Květoslava Voříšková |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2007 do 15.8.2014 |
Adresa | Útočiště 649, 43151 Klášterec nad Ohří |
Jednatel | Ing. Lubomír Šmída |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2008 do 23.7.2014 |
Adresa | Za humny 169, 75103 Majetín |
Jednatel | ing. Lubomír Šmída |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2007 do 27.5.2008 |
Adresa | 144, Majetín |
Jednatel | Václav Urban |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.1995 do 22.8.2007 |
Adresa | Útočiště 610, Klášterec nad Ohří |
Jednatel | Ing. Květoslava Voříšková |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.1995 do 22.8.2007 |
Adresa | Pražská 367, Klášterec nad Ohří |
Jednatel | ing. Lubomír Šmída |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.1995 do 22.8.2007 |
Adresa | 144, Majetín |
IČO: | 64049949 |
---|---|
Firma: | "RECYCLING DEKONT s.r.o." |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Klášterec nad Ohří |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 12. 1995 |
Sídlo: | Chomutovská 100, Klášterec nad Ohří 43151 |
---|
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |