Reality Invest Center, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Reality Invest Center, a.s. (06126341) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Krkonošská 2001/16, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 5. 2017 a je stále aktivní. Reality Invest Center, a.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Reality Invest Center, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Reality Invest Center, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 5. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 22519 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06126341 | |
Jméno: | Reality Invest Center, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 23.5.2017 |
Zapsána dne: | 23.5.2017 | |
Převod akcie i zastavení akcie podléhá předchozímu souhlasu valné hromady. (článek V. odst. 4. stanov společnosti) | 23.5.2022 |
Základní kapitál | 2 400 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 400 000 Kč | |
Platnost od - do | 23.5.2017 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 40 000 Kč | 60 | 23.5.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Krkonošská 2001/16, Praha 12000, Česká republika | 23.5.2017 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona obor činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb | 23.5.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona | 23.5.2017 - 23.5.2022 |
předseda představenstva | Martin Knönagel |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2022 |
Adresa | U Vesny 1269/5, 10000 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Jan Hofman |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2022 |
Adresa | Tajovského 1259/7, 14200 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Jan Hofman |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2017 do 23.5.2022 |
Adresa | Tajovského 1259/7, 14200 Praha |
předseda představenstva | Martin Knönagel |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2017 do 23.5.2022 |
Adresa | U Vesny 1269/5, 10000 Praha |
člen představenstva | Ing. Gabriela Víchová |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2019 do 23.5.2022 |
Adresa | Třebonická 768/2, 16100 Praha |
člen představenstva | Naděžda Fiřtová |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2017 do 18.4.2019 |
Adresa | Na Veselí 821/1, 14000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 06126341 |
---|---|
Jméno: | Reality Invest Center, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 23. 5. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Krkonošská 2001/16, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 5. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Hofman |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Gabriela Víchová |
IČO: | 06126341 |
---|---|
Firma: | Reality Invest Center, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 5. 2017 |
Sídlo: | Krkonošská 2001/16, Praha 12000 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |