Realitní komora servisní s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Realitní komora servisní s.r.o. (03681777) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Svornosti 985/8, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 12. 2014 a je stále aktivní. Realitní komora servisní s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Realitní komora servisní s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Realitní komora servisní s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 12. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 235752 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03681777 | |
Jméno: | REALITY 33 s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.1.2015 |
Zapsána dne: | 24.12.2014 |
Základní kapitál | 100 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.12.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svornosti 985/8, Praha 15000, Česká republika | 23.10.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Mánesova 812/6, Praha 12000, Česká republika | 24.12.2014 - 23.10.2020 |
jednatel | Libor Urban |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2020 |
Adresa | Mělnická 355, 25065 Líbeznice |
jednatel | Martin Sitár |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2020 |
Adresa | Nad Podbabskou skálou 350/17, 16500 Praha |
Jednatel | JUDr. Ondřej Hlušička |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2019 do 23.10.2020 |
Adresa | Toufarova 2955/8, 15500 Praha |
Jednatel | JUDr. Ondřej Hlušička |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2016 do 13.12.2019 |
Adresa | Kukulova 24, 16900 Praha |
Jednatel | JUDr. Ondřej Hlušička |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2014 do 17.8.2016 |
Adresa | Radouňova 2683/28, 15500 Praha |
Jednatel | JUDr. Ondřej Hlušička |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2014 do 17.8.2016 |
Adresa | Radouňova 2683/28, 15500 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 03681777 |
---|---|
Jméno: | Realitní komora servisní s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 12. 2014 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Svornosti 985/8, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 11. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Sitár |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Libor Urban |
IČO: | 03681777 |
---|---|
Firma: | Realitní komora servisní s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 12. 2014 |
Sídlo: | Svornosti 985/8, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |