REAL POST, v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
REAL POST, v.o.s. (25024728) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Bilejova 409, 46303 Stráž nad Nisou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 8. 1997 a je stále aktivní. REAL POST, v.o.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o REAL POST, v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro REAL POST, v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 28. 8. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 8115 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25024728 | |
Jméno: | REAL POST, v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 28.8.1997 |
Zapsána dne: | 28.8.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bilejova 409, Stráž nad Nisou 46303, Česká republika | 18.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Slovanské údolí 414/7, Liberec 1 46001, Česká republika | 28.8.1997 - 19.1.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.3.2015 |
Služby soukromých detektivů | 14.3.2015 |
činnost informačních a zpravodajských kanceláří | 19.1.2007 - 14.3.2015 |
zemní práce a práce s tím související (kromě činn. vym. v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. o živn. podnikání) | 28.8.1997 - 19.1.2007 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. o živn. podnikání) | 28.8.1997 - 19.1.2007 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb | 28.8.1997 - 14.3.2015 |
Mgr. Jana Závacká | |
Ve funkci | od 14.3.2015 |
Adresa | Sametová 737/25, 46006 Liberec |
Ing. Rostislav Závacký | |
Ve funkci | od 14.3.2015 |
Adresa | Sametová 737/25, 46006 Liberec |
Ing. Rostislav Závacký | |
Ve funkci | od 19.1.2007 do 14.3.2015 |
Adresa | Sametová 737/25, 46006 Liberec 6 |
JUDr. Jan Hegr | |
Ve funkci | od 19.1.2007 do 14.3.2015 |
Adresa | Bilejova 409, 46303 Stráž nad Nisou |
ing. Milan Lhoták | |
Ve funkci | od 28.8.1997 do 19.1.2007 |
Adresa | Ruprechtická 1268/13, Liberec 1 |
JUDr. Jan Hegr | |
Ve funkci | od 28.8.1997 do 19.1.2007 |
Adresa | Jiráskova 304, Liberec 13 |
IČO (identifikační číslo): | 25024728 |
---|---|
Jméno: | REAL POST, v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 28. 8. 1997 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 6. 2010 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 15. 3. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 15. 3. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 15. 3. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 15. 3. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 19. 11. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 19. 11. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 19. 11. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 19. 11. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Rostislav Závacký |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Jana Závacká |
IČO: | 25024728 |
---|---|
Firma: | REAL POST, v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Stráž nad Nisou |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 8. 1997 |
Sídlo: | Bilejova 409, Stráž nad Nisou 46303 |
---|
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti |