REAL IDEAL s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
REAL IDEAL s.r.o. (27310973) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bicanova 901, 25262 Horoměřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 12. 2006 a je stále aktivní. REAL IDEAL s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o REAL IDEAL s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro REAL IDEAL s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 15. 12. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 23718 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27310973 | |
Jméno: | REAL IDEAL s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.12.2006 |
Zapsána dne: | 15.12.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.12.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bicanova 901, Horoměřice 25262, Česká republika | 13.10.2009 |
---|---|---|
Adresa: | Zakouřilova 1217/76, Praha 14900, Česká republika | 23.7.2007 - 13.10.2009 |
Adresa: | Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 15.12.2006 - 23.7.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů | 15.12.2006 |
jednatel | Marat Khakimov |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2009 |
Adresa | Molodeži , Ufa |
jednatel | Tatiana Khakimova |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2009 |
Adresa | Neftekamskaja , Janoul |
jednatel | Oksana Petryk |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2009 |
Adresa | Gravovecka , Stryj |
jednatel | Ivan Nemesh |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2009 |
Adresa | , Velyka Uholka 363, Zakarpatská obl. |
jednatel | Mykhailo Stoika |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2009 |
Adresa | , Kolodno, Zakarpatská obl., Čapajeva 13 |
jednatel | Roman Sorokhmanyuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2009 |
Adresa | , Lazeščina 653, Zakarpatská obl. |
jednatel | Pavlo Kravchuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2009 |
Adresa | , Dorohičivka, Ternopilská obl. |
jednatel | Alla Kolosova |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2009 |
Adresa | , Svaljava, Zakarpatská obl., Vološyna 101 |
jednatel | Elvira Bochkova |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2009 do 16.7.2024 |
Adresa | , Belebej, Baškortostán, Krasnaja 125/2 - 61 |
jednatel | Vasyl Huch |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2009 do 31.12.2014 |
Adresa | , Stanovo 130, Zakarpatská obl. |
jednatel | Viktoriya Goncharenko |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2008 do 13.10.2009 |
Adresa | Lesi Ukrajinski , Ivano - Frankivsk |
Jednatel | Davit Santryan |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2007 do 2.7.2008 |
Adresa | , Jerevan, Azatutjana 11"A"/77, Arménská republika, pobyt v ČR: Starý Vestec 11, 289 16 Přerov n.L. |
Jednatel | Yuriy Kolosov |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2006 do 23.7.2007 |
Adresa | Široká 21/20, 25101 Říčany |
IČO (identifikační číslo): | 27310973 |
---|---|
Jméno: | REAL IDEAL s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 12. 2006 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Bicanova 901, Horoměřice 25262 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 12. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 12. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Pavlo Kravchuk |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Roman Sorokhmanyuk |
Člen statutárního orgánu: | Mykhailo Stoika |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Nemesh |
Člen statutárního orgánu: | Oksana Petryk |
Člen statutárního orgánu: | Alla Kolosova |
Člen statutárního orgánu: | Tatiana Khakimova |
Člen statutárního orgánu: | Marat Khakimov |
IČO: | 27310973 |
---|---|
Firma: | REAL IDEAL s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Horoměřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 15. 12. 2006 |
Sídlo: | Bicanova 901, Horoměřice 25262 |
---|
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |