RCZ Smrk s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RCZ Smrk s.r.o. (11858168) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pražská 145, 25901 Votice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 9. 2021 RCZ Smrk s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o RCZ Smrk s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RCZ Smrk s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 9. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 355487 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11858168 | |
Jméno: | RCZ Smrk s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.9.2021 |
Zapsána dne: | 20.9.2021 | |
Na společnost přešla v důsledku rozdělení odštěpením se vznikem nových společností část jmění rozdělované společnosti Resort České Žleby s. r. o., identifikační číslo 06452574, sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, spisová značka C 282441 vedená u Městského soudu v Praze. | 20.9.2021 |
Základní kapitál | 12 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.9.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pražská 145, Votice 25901, Česká republika | 20.4.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Sokolovská 428/130, Praha 18600, Česká republika | 20.9.2021 - 20.4.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 20.9.2021 |
jednatel | Karel Koutek |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2022 |
Adresa | Třešňová 885, 25901 Votice |
jednatel | Tomáš Votruba |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2022 |
Adresa | 120, 25789 Heřmaničky |
jednatel | Marek Tesáček |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2022 |
Adresa | Pražského povstání 1798, 25601 Benešov |
jednatel | Mgr. Ivo Kratěna |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2021 do 4.4.2022 |
Adresa | Londýnská 254/7, 12000 Praha |
IČO: | 11858168 |
---|---|
Firma: | RCZ Smrk s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Votice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 9. 2021 |
Sídlo: | Pražská 145, Votice 25901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |