RCC Reality, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RCC Reality, spol. s r.o. (27313433) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Legerova 389/56, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 1. 2007 a již ukončila svou činnost. RCC Reality, spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o RCC Reality, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RCC Reality, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 1. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 146970 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27313433 | |
Jméno: | RCC Reality, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.1.2007 |
Zapsána dne: | 24.1.2007 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 17.4.2023 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 23.6.2014 - 17.4.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.1.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Legerova 389/56, Praha 12000, Česká republika | 17.12.2008 |
---|---|---|
Adresa: | Na Luhách 1559/14, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 23.1.2008 - 17.12.2008 |
Adresa: | Vaníčkova 907/13, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 24.1.2007 - 23.1.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru | 9.10.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.6.2014 |
realitní činnost | 24.1.2007 - 23.6.2014 |
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím | 24.1.2007 - 23.6.2014 |
jednatel | Petr Tippelt |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2023 |
Adresa | Na Pískovně 738/7, 46014 Liberec |
Jednatel | Jiří Kotlík |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2021 do 17.4.2023 |
Adresa | V Zahrádkách 998/34, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Marek Kotlík |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 17.4.2023 |
Adresa | Buzulucká 174, 40340 Ústí nad Labem |
Jednatel | Jiří Kotlík |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2007 do 9.8.2021 |
Adresa | V Zahrádkách 988/34, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Marek Kotlík |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2007 do 24.6.2014 |
Adresa | Buzulucká 174, 40340 Ústí nad Labem |
IČO (identifikační číslo): | 27313433 |
---|---|
Jméno: | RCC Reality, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 1. 2007 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Legerova 389/56, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 24. 1. 2007 |
Přerušeno od | 19. 10. 2020 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 2014 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Kotlík |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Marek Kotlík |
IČO: | 27313433 |
---|---|
Firma: | RCC Reality, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 1. 2007 |
Sídlo: | Legerova 389/56, Praha 12000 |
---|
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |
Ostatní poskytování úvěrů j. n. |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |