Raynor rental, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Raynor rental, s.r.o. (03646131) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Palackého třída 2203/186, 61200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 1. 2015 Raynor rental, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Raynor rental, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Raynor rental, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 1. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 86071 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03646131 | |
Jméno: | Raynor rental, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.1.2015 |
Zapsána dne: | 3.1.2015 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.1.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého třída 2203/186, Brno 61200, Česká republika | 3.1.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor | 3.1.2015 - 9.5.2016 |
jednatel | Přemysl Mitáš |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2020 |
Adresa | 15, 57201 Sebranice |
jednatel | Přemysl Mitáš |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2016 do 27.11.2020 |
Adresa | U Vlečky 1053, 57201 Polička |
jednatel | Mgr. Jan Vondra |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2015 do 9.5.2016 |
Adresa | Stařeckého 1623/6, 67801 Blansko |
jednatel | Mgr. Petra Součková |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2015 do 9.5.2016 |
Adresa | Košinova 825/51, 61200 Brno |
jednatel | Mgr. Petra Součková |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2015 do 13.7.2015 |
Adresa | 11, 58253 Skorkov |
jednatel | Mgr. Petra Součková |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2015 do 5.6.2015 |
Adresa | 68, 58253 Skorkov |
IČO: | 03646131 |
---|---|
Firma: | Raynor rental, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 1. 2015 |
Sídlo: | Palackého třída 2203/186, Brno 61200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |