RAWNET ENERGY a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RAWNET ENERGY a.s. (06429441) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Urešova 1682/11, 14800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 9. 2017 RAWNET ENERGY a.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o RAWNET ENERGY a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RAWNET ENERGY a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 9. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 22834 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06429441 | |
Jméno: | RAWNET ENERGY a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 12.9.2017 |
Zapsána dne: | 12.9.2017 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 12.9.2017 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 12.9.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Urešova 1682/11, Praha 14800, Česká republika | 6.4.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000, Česká republika | 12.9.2017 - 6.4.2021 |
Člen správní rady | Ing. David Lukeš |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2023 |
Adresa | Urešova 1682/11, 14800 Praha |
člen správní rady | Miroslav Mišík |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2018 do 5.1.2023 |
Adresa | 94, 39804 Smetanova Lhota |
statutární ředitel | Miroslav Mišík |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2018 do 1.1.2021 |
Adresa | 94, 39804 Smetanova Lhota |
člen správní rady | Ing. Veronika Zimová |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2017 do 16.5.2018 |
Adresa | S. K. Neumanna 912/16, 18200 Praha |
statutární ředitel | Ing. Veronika Zimová |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2017 do 16.5.2018 |
Adresa | S. K. Neumanna 912/16, 18200 Praha |
statutární ředitel | Ing. Veronika Zimová |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2017 do 16.5.2018 |
Adresa | S. K. Neumanna 912/16, 18200 Praha |
IČO: | 06429441 |
---|---|
Firma: | RAWNET ENERGY a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Kunratice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 12. 9. 2017 |
Sídlo: | Urešova 1682/11, Praha 14800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |