RAVIA, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RAVIA, spol. s r.o. (25033751) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Antonína Sochora 1314/27, 41501 Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 3. 1998 a již ukončila svou činnost. RAVIA, spol. s r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o RAVIA, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RAVIA, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 10. 3. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13629 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25033751 | |
Jméno: | RAVIA, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.3.1998 |
Zapsána dne: | 10.3.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.3.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Antonína Sochora 1314/27, Teplice 41501, Česká republika | 9.9.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Tolstého 738, Chomutov 43001, Česká republika | 10.3.1998 - 9.9.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.11.2013 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a obchodu | 10.3.1998 - 27.8.2013 |
ubytovací služby | 10.3.1998 - 27.8.2013 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 10.3.1998 - 27.8.2013 |
hostinská činnost | 10.3.1998 - 27.8.2013 |
jednatel | Margita Šulová |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2021 |
Adresa | Masarykova třída 1047/92, 41501 Teplice |
jednatel | Margita Šulová |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2007 do 18.9.2021 |
Adresa | Masarykova 1047/92, 41501 Teplice |
Jednatel | Ing. Vladimír Šulo |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1998 do 5.6.2007 |
Adresa | Masarykova 1047, 41501 Teplice |
IČO (identifikační číslo): | 25033751 |
---|---|
Jméno: | RAVIA, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 3. 1998 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 25. 9. 2013 |
Přerušeno od | 17. 12. 2018 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 26. 8. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 26. 8. 2013 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Margita Šulová |
---|
IČO: | 25033751 |
---|---|
Firma: | RAVIA, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 3. 1998 |
Sídlo: | Antonína Sochora 1314/27, Teplice 41501 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování |