Rathgeber, k.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Rathgeber, k.s. (60751860) je Společnost komanditní. Sídlí na adrese Nádražní 1402, 59301 Bystřice nad Pernštejnem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 5. 1995 a je stále aktivní. Rathgeber, k.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Rathgeber, k.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Rathgeber, k.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 5. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 6770 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60751860 | |
Jméno: | Rathgeber, k.s. | |
Právní forma: | Společnost komanditní | 11.5.1995 |
Zapsána dne: | 11.5.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nádražní 1402, Bystřice nad Pernštejnem 59301, Česká republika | 20.12.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Nádražní ul. 1402, Bystřice nad Pernštejnem 59301, Česká republika | 21.8.1997 - 20.12.2011 |
Adresa: | Ždánice 60 , Bystřice nad Pern. 59301, Česká republika | 11.5.1995 - 21.8.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.3.2010 |
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem | 12.7.1995 - 15.3.2010 |
sítotisk | 11.5.1995 - 15.3.2010 |
Rathgeber, S.R.O., Ičo: 49444930 | |
Ve funkci | od 21.8.1997 do 15.3.2010 |
Adresa | Nádražní ul. 1402, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
jednatel | Andreas Schrägle |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.1995 do 21.8.1997 |
Adresa | Ždánice 50, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
jednatel | Karel Lipovský |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.1995 do 21.8.1997 |
Adresa | Masarykovo nám. 19, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
IČO (identifikační číslo): | 60751860 |
---|---|
Jméno: | Rathgeber, k.s. |
Právní forma podnikání: | Společnost komanditní |
Vznik první živnosti: | 11. 5. 1995 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 5. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Karel Lipovský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Andreas Schrägle |
IČO: | 60751860 |
---|---|
Firma: | Rathgeber, k.s. |
Právní forma: | Společnost komanditní |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Bystřice nad Pernštejnem |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 5. 1995 |
Sídlo: | Nádražní 1402, Bystřice nad Pernštejnem 59301 |
---|
Příprava tisku a digitálních dat |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |