RASSERD s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RASSERD s.r.o. (27880621) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Plzeňská 129/24, 35301 Mariánské Lázně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 3. 2007 a je stále aktivní. RASSERD s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o RASSERD s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RASSERD s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 29. 3. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20397 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27880621 | |
Jméno: | RASSERD s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.3.2007 |
Zapsána dne: | 29.3.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.3.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plzeňská 129/24, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 23.7.2007 |
---|---|---|
Adresa: | Roháčova 188/37, Praha 3 13000, Česká republika | 29.3.2007 - 23.7.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1až 3 živnostenského zákona | 24.10.2016 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1až 3 ivnostenského zákona | 17.10.2016 - 24.10.2016 |
velkoobchod | 23.7.2007 - 17.10.2016 |
zprostředkování obchodu a služeb | 23.7.2007 - 17.10.2016 |
reklamní činnost a marketing | 23.7.2007 - 17.10.2016 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 23.7.2007 - 17.10.2016 |
realitní činnost | 23.7.2007 - 17.10.2016 |
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury | 23.7.2007 - 17.10.2016 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 23.7.2007 - 17.10.2016 |
jednatel | Daniel Kofner |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2023 |
Adresa | 7 Tavor St., byt č. 11 , 2907516 Kiryat Yam |
jednatel | Daniil Kofner |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2016 do 12.5.2023 |
Adresa | Partyzána Železňaka 1/19 , Kaliningrad |
jednatel | Daniil Kofner |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 24.10.2016 |
Adresa | ul. Partyzána Železňakova 1/19 , Kaliningrad |
jednatel | Daniil Kofner |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 24.10.2016 |
Adresa | ul. Partyzána Železňakova 1/19 , Kaliningrad |
jednatel | Daniil Kofner |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2008 do 17.10.2016 |
Adresa | 2. Okťabrskij projezd 10/12, 236000 Kaliningrad |
jednatel | Daniil Kofner |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2008 do 17.10.2016 |
Adresa | 2. Okťabrskij projezd 10/12, 236000 Kaliningrad |
jednatel | RNDr. Zdeněk Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2007 do 29.12.2008 |
Adresa | 105, Františkovy Lázně |
jednatel | Ingrid Stirberová |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2007 do 23.7.2007 |
Adresa | Pod lázní 745/5, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 27880621 |
---|---|
Jméno: | RASSERD s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 3. 2007 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 7. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Daniil Kofner |
---|
IČO: | 27880621 |
---|---|
Firma: | RASSERD s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Mariánské Lázně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 29. 3. 2007 |
Sídlo: | Plzeňská 129/24, Mariánské Lázně 35301 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Činnosti reklamních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |