RANKOV s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RANKOV s.r.o. (47976799) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dr. Milady Horákové 1252, 75661 Rožnov pod Radhoštěm. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 4. 1993 a je stále aktivní. RANKOV s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o RANKOV s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RANKOV s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 16. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5863 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47976799 | |
Jméno: | "RANKOV, spol. s r. o." | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.4.1993 |
Zapsána dne: | 16.4.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.4.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dr. Milady Horákové 1252, Rožnov pod Radhoštěm 75661, Česká republika | 19.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 80, Velká Lhota , Česká republika | 16.4.1993 - 11.9.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zámečnictví, nástrojářství | 19.10.2016 |
zámečnictví | 16.4.1993 - 19.10.2016 |
jednatel | Dan Randýsek |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2004 |
Adresa | Revoluční 1702, Rožnov pod Radhoštěm |
jednatel | Jaromír Majer |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 |
Adresa | Sídliště 6. května 1049, 75654 Zubří |
Jednatel | Jaromír Majer |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2016 |
Adresa | Sídliště 6. května 1049, 75654 Zubří |
Jednatel | Dan Randýsek |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2016 |
Adresa | Revoluční 1702, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
jednatel | Dan Randýsek |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2004 do 19.10.2016 |
Adresa | Revoluční 1702, Rožnov pod Radhoštěm |
jednatel | Jaromír Majer |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 19.10.2016 |
Adresa | Sídliště 6. května 1049, 75654 Zubří |
jednatel | Jaromír Majer |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2009 do 11.11.2015 |
Adresa | Sídlištní 817, 75654 Zubří |
jednatel | Ludmila Randýsková |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1993 do 11.9.2004 |
Adresa | M. Horákové 1252, Rožnov pod Radhoštěm |
jednatel | Dušan Životský |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1993 do 17.5.2004 |
Adresa | Na výšině 427, Vsetín |
IČO (identifikační číslo): | 47976799 |
---|---|
Jméno: | RANKOV s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 5. 1993 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1993 |
Člen statutárního orgánu: | Jaromír Majer |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Dan Randýsek |
IČO: | 47976799 |
---|---|
Firma: | RANKOV s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Rožnov pod Radhoštěm |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 5. 1993 |
Sídlo: | Dr. Milady Horákové 1252, Rožnov pod Radhoštěm 75661 |
---|
Výroba zámků a kování |