RAMI CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RAMI CZ s.r.o. (25318420) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Freiwaldova 1007/2, 14200 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 11. 1996 a je stále aktivní. RAMI CZ s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o RAMI CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RAMI CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 11. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 174950 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25318420 | |
Jméno: | RAMI CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.11.1996 |
Zapsána dne: | 25.11.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.11.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Freiwaldova 1007/2, Praha 14200, Česká republika | 15.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Papírníkova 1007/2, Praha 14200, Česká republika | 21.12.2015 - 15.1.2016 |
Adresa: | Papírníkova 1007, Praha 14200, Česká republika | 1.12.2015 - 21.12.2015 |
Adresa: | Holušická 2221/3, Praha 4 14000, Česká republika | 17.12.2010 - 1.12.2015 |
Adresa: | Květná 318/12, Vyškov 68201, Česká republika | 10.2.2002 - 17.12.2010 |
Adresa: | Květná 12, Vyškov 68201, Česká republika | 25.11.1996 - 10.2.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti "výroba, obchod a služby jinde nezařazené": Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů Výroba plastových a pryžových výrobků Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Ubytovací služby Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Projektování elektrických zařízení Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Testování, měření, analýzy a kontroly Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel, | 14.8.2023 |
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | 17.4.2014 |
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 17.4.2014 |
Provozování solárií | 17.4.2014 |
Hostinská činnost | 17.4.2014 |
Masérské, rekondiční a regenerační služby | 17.4.2014 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 17.4.2014 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 24.1.2011 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 24.1.2011 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 24.1.2011 |
projektová činnost ve výstavbě | 24.1.2011 |
silniční motorová doprava - taxislužba | 24.1.2011 - 17.4.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.1.2011 - 14.8.2023 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 10.2.2002 - 24.1.2011 |
masérské, rekondiční a regenerační služby | 10.2.2002 - 24.1.2011 |
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení | 10.2.2002 - 24.1.2011 |
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení | 10.2.2002 - 24.1.2011 |
hostinská činnost | 10.2.2002 - 24.1.2011 |
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici | 10.2.2002 - 24.1.2011 |
provozování solárií | 10.2.2002 - 24.1.2011 |
výroba, instalace a opravy elektronických strojů a přístrojů | 25.11.1996 - 10.2.2002 |
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 25.11.1996 - 24.1.2011 |
taxislužba | 25.11.1996 - 24.1.2011 |
zprostředkovatelská činnost mimo činnosti vyžadující zvláštní oprávnění anebo vyloučené zákonem | 25.11.1996 - 24.1.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu nevyžadujícím zvlášní oprávnění | 25.11.1996 - 24.1.2011 |
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 25.11.1996 - 24.1.2011 |
jednatel | Ing. Ondřej Minář |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2023 |
Adresa | U Splavu 363/9, 68201 Vyškov |
jednatel | RNDr. Radovan Minář |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2018 |
Adresa | Květná 318/12, 68201 Vyškov |
jednatel | Ondřej Minář |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2023 do 14.8.2023 |
Adresa | U Splavu 363/9, 68201 Vyškov |
jednatel | RNDr. Radovan Minář |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 do 16.2.2018 |
Adresa | Freiwaldova 1007/2, 14200 Praha |
jednatel | RNDr. Radovan Minář |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 do 16.2.2018 |
Adresa | Freiwaldova 1007/2, 14200 Praha |
jednatel | RNDr. Radovan Minář |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2016 do 25.2.2016 |
Adresa | Květná 318/12, 68201 Vyškov |
jednatel | RNDr. Radovan Minář |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.1996 do 15.1.2016 |
Adresa | Květná 12, Vyškov |
IČO (identifikační číslo): | 25318420 |
---|---|
Jméno: | RAMI CZ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 11. 1996 |
Celkový počet živností: | 18 |
Aktivních živností: | 11 |
Sídlo: | Freiwaldova 1007/2, Praha 14200 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2010 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2010 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 8. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 9. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 9. 2000 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1996 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1996 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 8. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | RNDr. Radovan Minář |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ondřej Minář |
IČO: | 25318420 |
---|---|
Firma: | RAMI CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 11. 1996 |
Sídlo: | Freiwaldova 1007/2, Praha 14200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba elektronických součástek |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Opravy elektrických zařízení |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Maloobchod s nápoji |
Ostatní pozemní osobní doprava j. n. |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |