RAM - CZ, a.s. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RAM - CZ, a.s. "v likvidaci" (25154826) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Obrovského 402/11, 14100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 10. 1996 RAM - CZ, a.s. "v likvidaci" má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o RAM - CZ, a.s. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RAM - CZ, a.s. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 10. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 7931 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25154826 | |
Jméno: | RAM - CZ, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 16.10.1996 |
Zapsána dne: | 16.10.1996 | |
Jediný akcionář rozhodl dne 21.1.2010 o zrušení RAM - CZ, a.s. s likvidací ke dni 1.2.2010. | 26.3.2010 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 18.5.2002 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.10.1996 - 18.5.2002 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 10 | 29.12.2008 |
Kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 10 | 26.7.2000 - 29.12.2008 |
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 10 | 16.10.1996 - 26.7.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Obrovského 402/11, Praha 4 14100, Česká republika | 26.3.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Na příkopě 1047/17, Praha 1 11000, Česká republika | 23.10.2003 - 26.3.2010 |
Adresa: | Fügnerovo náměstí 3/1808, Praha 2 12000, Česká republika | 18.5.2002 - 23.10.2003 |
Adresa: | U Černé věže 6, České Budějovice , Česká republika | 16.10.1996 - 18.5.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.3.2010 - 7.7.2022 |
zprostředkování obchodu | 23.10.2003 - 3.3.2010 |
realitní činnost | 23.10.2003 - 3.3.2010 |
správa a údržba nemovitostí | 23.10.2003 - 3.3.2010 |
zprostředkování služeb | 23.10.2003 - 3.3.2010 |
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 16.10.1996 - 3.3.2010 |
předseda představenstva | Monika Seidlová |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2016 |
Adresa | Hurdálkova 357, 54701 Náchod |
předseda představenstva | Monika Seidlová |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2008 do 7.1.2016 |
Adresa | Hurdálkova 357, 54701 Náchod |
člen představenstva | Jaroslav Molnár |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2001 do 29.12.2008 |
Adresa | Ostružnická 19, 77200 Olomouc |
předseda představenstva | Pavel Sukop |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2003 do 29.12.2008 |
Adresa | V Polích 1179/12, 73401 Karviná-Ráj |
člen představenstva | Ing., Mgr. Lenka Frolíková |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2003 do 29.12.2008 |
Adresa | Lacinova 2288, 27201 Kladno |
člen představenstva | Regina Jaroschová |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2003 do 23.10.2003 |
Adresa | Pražská 74, 25203 Řitka |
člen představenstva | Pavel Sukop |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2001 do 28.1.2003 |
Adresa | V Polích 1179/12, 73401 Karviná-Ráj |
předseda představenstva | Regina Jaroschová |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2001 do 28.1.2003 |
Adresa | Pražská 74, 25203 Řitka |
člen představenstva | Naděžda Brabcová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.1998 do 3.7.2001 |
Adresa | Sídliště I 869, Bystřice nad Pernštejnem |
Předseda představenstva | Barbora Bílková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2000 do 3.7.2001 |
Adresa | U Černé věže 339/18, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Lenka Brůžková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2000 do 3.7.2001 |
Adresa | Čechova 708/18, Lišov |
člen představenstva | Barbora Bílková |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.1996 do 26.7.2000 |
Adresa | Lesní 3, České Budějovice |
Předseda představenstva | Martin Drahokoupil |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.1996 do 26.7.2000 |
Adresa | Šolcova 1902, Turnov |
člen představenstva | Ivana Kantorová |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.1996 do 6.1.1998 |
Adresa | Velechvín 53, Lišov |
IČO: | 25154826 |
---|---|
Firma: | RAM - CZ, a.s. "v likvidaci" |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 10. 1996 |
Sídlo: | Obrovského 402/11, Praha 14100 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |