RALLONI s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RALLONI s.r.o. "v likvidaci" (49704133) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hlubinská 1378/36, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 3. 1994 RALLONI s.r.o. "v likvidaci" má dva obory činností.
Jako zdroj dat o RALLONI s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RALLONI s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 3. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 83058 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49704133 | |
Jméno: | RALLONI s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.3.1994 |
Zapsána dne: | 7.3.1994 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.2.2022, č.j. 29 Cm 4/2021-21, které nabylo právní moci dne 19.3.2022, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 25.3.2022 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.9.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 3.9.2014 - 2.7.2020 |
Základní kapitál | 110 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.3.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hlubinská 1378/36, Ostrava 70200, Česká republika | 2.7.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Pod vsí 256, Praha 14900, Česká republika | 3.9.2014 - 2.7.2020 |
Adresa: | Pod vsí 256, Praha 4 14900, Česká republika | 17.1.2007 - 3.9.2014 |
Adresa: | Prosecká 24, Praha 8 18000, Česká republika | 7.3.1994 - 17.1.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.9.2014 - 8.4.2021 |
prozování čerpacích stanic s palivy a mazivy | 29.3.1995 - 3.9.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 7.3.1994 - 3.9.2014 |
Jednatel | Robert Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2020 do 22.7.2021 |
Adresa | Ludmilina 131/36, 70900 Ostrava |
jednatel | Radek Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2017 do 2.7.2020 |
Adresa | Pod vsí 256, 14900 Praha |
jednatel | Jarmila Žáková |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2017 do 2.7.2020 |
Adresa | Pod vsí 256, 14900 Praha |
jednatel | Radek Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2002 do 2.4.2017 |
Adresa | Pod vsí 256/6, 14900 Praha 4 |
jednatel | Jarmila Žáková |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2006 do 2.4.2017 |
Adresa | Pod vsí 256, 14900 Praha 4 |
jednatel | Jarmila Žáková |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.1997 do 24.10.2006 |
Adresa | Havlíčkova 148, 43902 Cítoliby |
jednatel | Radek Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.1994 do 25.9.2002 |
Adresa | 17. listopadu 2071, 44001 Louny |
IČO: | 49704133 |
---|---|
Firma: | RALLONI s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 7. 3. 1994 |
Sídlo: | Hlubinská 1378/36, Ostrava 70200 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách |