RaK cl. s.r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RaK cl. s.r.o., v likvidaci (25456458) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mánesova 1433/18, 47001 Česká Lípa. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 11. 2002 RaK cl. s.r.o., v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o RaK cl. s.r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RaK cl. s.r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 13. 11. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19135 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25456458 | |
Jméno: | RaK cl. s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.11.2002 |
Zapsána dne: | 13.11.2002 | |
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 21.9.2021, č.j. 39 Cm 54/2021-19, byla zrušena společnost RaK cl. s.r.o., se sídlem Česká Lípa, Mánesova 1433/18, PSČ 47001, identifikační číslo 25456458, nařízena její likvidace a jmen ován likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 30.10.2021. | 9.11.2021 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.11.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mánesova 1433/18, Česká Lípa 47001, Česká republika | 31.10.2007 |
---|---|---|
Adresa: | Stružnice č.p. 111, Jezvé 47108, Česká republika | 13.11.2002 - 31.10.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
reklamní činnost a marketing | 31.10.2007 |
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě | 31.10.2007 |
hostinská činnost | 13.11.2002 |
Jednatel | Vladimír Šolín |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2022 |
Adresa | Husova 2380, 47001 Česká Lípa |
Jednatel | Radek Doubrava |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2015 |
Adresa | Husova 2381, 47001 Česká Lípa |
Jednatel | Vladimír Šolín |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2021 do 11.3.2022 |
Adresa | Lindnerova 998/6, 18000 Praha |
Jednatel | Vladimír Šolín |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2009 do 12.3.2021 |
Adresa | Lindnerova 998/6, 18000 Praha 8 |
Jednatel | Radek Doubrava |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2005 do 17.7.2015 |
Adresa | Husova 2381, 47001 Česká Lípa |
Jednatel | Vladimír Šolín |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2005 do 10.4.2009 |
Adresa | Husova 2380, 47001 Česká Lípa |
Jednatel | Vladimír Šolín |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2002 do 26.10.2005 |
Adresa | Okružní 2671, Česká Lípa |
Jednatel | Radek Doubrava |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2002 do 26.10.2005 |
Adresa | Bardějovská 2466/18, Česká Lípa |
IČO: | 25456458 |
---|---|
Firma: | RaK cl. s.r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Česká Lípa |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 11. 2002 |
Sídlo: | Mánesova 1433/18, Česká Lípa 47001 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Reklamní činnosti |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |