Raisova 3/8O6, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Raisova 3/8O6, spol. s r.o. (64581993) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Raisova 806/3, 16000 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 11. 1995 Raisova 3/8O6, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Raisova 3/8O6, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Raisova 3/8O6, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 11. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 40987 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64581993 | |
Jméno: | Raisova 3/8O6, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.11.1995 |
Zapsána dne: | 8.11.1995 |
Základní kapitál | 605 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.11.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Raisova 806/3, Praha 16000, Česká republika | 24.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Raisova 806/3, Praha 16000, Česká republika | 8.11.1995 - 24.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nebytových prostor spojený s dalšími službami | 8.11.1995 |
pronájem bytových prostor spojený s dalšími službami | 8.11.1995 |
člen statutárního orgánu | Miloslava Strádalová |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2016 |
Adresa | Raisova 806/3, 16000 Praha |
jednatel | Ing. Tereza Hátleová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2023 |
Adresa | Raisova 806/3, 16000 Praha |
jednatel | Petr Talpa |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2020 |
Adresa | Raisova 806/3, 16000 Praha |
Jednatel | Ing. Jana Talpová |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2016 do 28.1.2020 |
Adresa | Raisova 806/3, 16000 Praha |
člen statutárního orgánu | Strádalová Miroslava |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2014 do 24.10.2016 |
Adresa | Raisova 806/3, 16000 Praha |
Jednatel | Ing. Jana Talpová |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2004 do 24.10.2016 |
Adresa | Raisova 806/3, 16000 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Domlátil |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2009 do 26.11.2014 |
Adresa | Raisova 806/3, 16000 Praha |
jednatel | Zdeňka Kloudová |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.1995 do 7.4.2010 |
Adresa | Raisova 806/3, 16000 Praha |
jednatel | Marcela Stejskalová |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.1995 do 15.9.2004 |
Adresa | Raisova 806/3, 16000 Praha |
jednatel | Jaromír Veger |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.1995 do 15.9.2004 |
Adresa | Raisova 806/3, 16000 Praha |
jednatel | Jarmila Stará |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.1995 do 15.9.2004 |
Adresa | Raisova 806/3, 16000 Praha |
IČO: | 64581993 |
---|---|
Firma: | Raisova 3/8O6, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 11. 1995 |
Sídlo: | Raisova 806/3, Praha 16000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |