Raise & Spend, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Raise & Spend, s.r.o. (61506923) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Štefánikova 114/45, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 6. 1994 a je stále aktivní. Raise & Spend, s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Raise & Spend, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Raise & Spend, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 21. 6. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 34584 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61506923 | |
Jméno: | MINK, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.6.1994 |
Zapsána dne: | 21.6.1994 | |
Datum sepsání notářského zápisu : 14.6.1994 | 21.6.1994 - 13.1.2021 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.6.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štefánikova 114/45, Brno 60200, Česká republika | 30.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Štefánikova 45, Brno , Česká republika | 8.6.1999 - 30.9.2016 |
Adresa: | Na Lysině 7, Praha 4 , Česká republika | 21.6.1994 - 8.6.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.11.2009 |
správa budov a nemovitostí | 5.4.2000 - 9.11.2009 |
činnost realitní kanceláře | 5.4.2000 - 9.11.2009 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 21.6.1994 - 9.11.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej / vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit.zák./ | 21.6.1994 - 9.11.2009 |
jednatel | Pavel Minařík |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2021 |
Adresa | Štefánikova 114/45, 60200 Brno |
jednatel | Robert Cejnar |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | Stočesova 1169/2, 16100 Praha |
jednatel | Robert Cejnar |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2021 do 19.10.2023 |
Adresa | Čs. armády 601/23, 16000 Praha |
jednatel | Robert Cejnar |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2021 do 17.11.2021 |
Adresa | Puškinovo náměstí 480/7, 16000 Praha |
jednatel | Vladimír Netopil |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 13.1.2021 |
Adresa | Vyškovská 759, 68501 Bučovice |
jednatel | Vladimír Netopil |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2011 do 30.9.2016 |
Adresa | Vyškovská 759, 68501 Bučovice |
jednatel | Marie Netopilová |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2009 do 28.12.2011 |
Adresa | Vyškovská 759, 68501 Bučovice |
Jednatel | Ing. Pavel Minařík CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2005 do 10.11.2009 |
Adresa | 48, 25765 Keblov |
Jednatel | Ing. Pavel Minařík CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2000 do 3.5.2005 |
Adresa | Keblov 48, 25765 Čechtice |
Jednatel | Ing. Pavel Minařík CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.1994 do 5.4.2000 |
Adresa | Na Lysině 7, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 61506923 |
---|---|
Jméno: | Raise & Spend, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 6. 1994 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Štefánikova 114/45, Brno 61200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 6. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 61506923 |
---|---|
Firma: | Raise & Spend, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 6. 1994 |
Sídlo: | Štefánikova 114/45, Brno 60200 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Poradenství v oblasti řízení |