Rail Cargo Logistics s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Rail Cargo Logistics s.r.o. (25301543) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vídeňská 188/119d, 61900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 6. 1996 a je stále aktivní. Rail Cargo Logistics s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Rail Cargo Logistics s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Rail Cargo Logistics s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 10. 6. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 23713 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25301543 | |
Jméno: | Rail Cargo Logistics s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.6.1996 |
Zapsána dne: | 10.6.1996 | |
Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. | 13.1.2014 | |
Na společnost AgroFreight Spedition CZ s.r.o. přešlo jako na nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti SPEDRAIL s.r.o., se sídlem Břeclav, Nová 14, PSČ 690 02, IČ: 26901455. Rozhodným dnem pro fúzi je den 1.1.2006. | 23.8.2006 |
Základní kapitál | 300 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.12.2005 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.6.1996 - 19.12.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vídeňská 188/119d, Brno 61900, Česká republika | 1.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Srbská 2741/53, Brno 61200, Česká republika | 26.5.2015 - 1.12.2016 |
Adresa: | Srbská 2741/53, Brno 61200, Česká republika | 19.12.2005 - 26.5.2015 |
Adresa: | Komenského 233, Nosislav 69164, Česká republika | 10.6.1996 - 19.12.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.3.2010 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 26.6.2003 - 24.3.2010 |
zprostředkování obchodu | 26.6.2003 - 24.3.2010 |
zprostředkování služeb | 26.6.2003 - 24.3.2010 |
zasilatelství | 10.6.1996 - 24.3.2010 |
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 10.6.1996 - 24.3.2010 |
jednatel | Ing. Bohdan Lýsek |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 |
Adresa | 75, 75361 Klokočí |
jednatel | Ing. Pavel Fojtík |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2024 |
Adresa | Lipová 1032, 69155 Moravská Nová Ves |
jednatel | Ing. Pavel Fojtík |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2021 do 23.5.2024 |
Adresa | Lipová 1032, 69155 Moravská Nová Ves |
jednatel | Ing. Pavel Fojtík |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2018 do 17.5.2021 |
Adresa | Lipová 1032, 69155 Moravská Nová Ves |
jednatel | Pavel Dický |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2014 do 13.7.2018 |
Adresa | Starohorská 1103/34, 66412 Oslavany |
jednatel | Jaromír Kokrhel |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2014 do 1.9.2016 |
Adresa | Komenského 233, 69164 Nosislav |
Jednatel | Ing. Miroslav Chytil |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2015 do 13.1.2016 |
Adresa | Jaidhof 60 , Jaidhof |
Jednatel | Ing. Miroslav Chytil |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2014 do 26.5.2015 |
Adresa | Venušina 1156/17, 10400 Praha |
jednatel | Jaromír Kokrhel |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2003 do 28.11.2014 |
Adresa | Komenského 233, 69164 Nosislav |
Jednatel | Ing. Miroslav Chytil |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2014 do 28.11.2014 |
Adresa | Jaidhof 60 , Jaidhof |
jednatel | Pavel Dický |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2005 do 28.11.2014 |
Adresa | Starohorská 1103/34, 66412 Oslavany |
jednatel | Jan Maršálek |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2005 do 7.8.2007 |
Adresa | Stromovka 453/1, 66441 Troubsko |
jednatel | Jaromír Kokrhel |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.1996 do 26.6.2003 |
Adresa | Komenského 233, 69164 Nosislav |
IČO (identifikační číslo): | 25301543 |
---|---|
Jméno: | Rail Cargo Logistics s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 6. 1996 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vídeňská 188/119, Brno 61900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 6. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 6. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 6. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Dický |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Bohdan Lýsek |
IČO: | 25301543 |
---|---|
Firma: | Rail Cargo Logistics s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-jih |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 10. 6. 1996 |
Sídlo: | Vídeňská 188/119, Brno 61900 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |