Radoneg s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Radoneg s.r.o. (27122981) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 79, 40502 Hřensko. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 2. 2004 a je stále aktivní. Radoneg s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Radoneg s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Radoneg s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 2. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 98006 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27122981 | |
Jméno: | Radoneg s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.2.2004 |
Zapsána dne: | 2.2.2004 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 27.10.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 2.2.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 79, Hřensko 40502, Česká republika | 27.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | U parku 2606, Roudnice nad Labem 41301, Česká republika | 7.12.2004 - 27.10.2015 |
Adresa: | , Čachovice - Struhy, č.p. 150, PSČ 294 43, okr. Mladá Boleslav , Česká republika | 2.2.2004 - 7.12.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.10.2015 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 27.10.2015 |
zprostředkování obchodu a služeb | 23.11.2007 - 27.10.2015 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 9.3.2006 - 27.10.2015 |
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení | 9.3.2006 - 27.10.2015 |
jednatel | Galina Krikunova |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 |
Adresa | 79, 40502 Hřensko |
Jednatel | Timur Krikunov |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 |
Adresa | 79, 40502 Hřensko |
jednatel | Oleg Krikunov |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 |
Adresa | 79, 40502 Hřensko |
jednatel | Galina Krikunova |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2004 do 27.10.2015 |
Adresa | U parku 2606, 41301 Roudnice nad Labem |
jednatel | Oleg Krikunov |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2004 do 27.10.2015 |
Adresa | U parku 2606, 41301 Roudnice nad Labem |
jednatel | Alexander Kofanov |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2004 do 27.10.2015 |
Adresa | U parku 2606, 41301 Roudnice nad Labem |
jednatel | Irina Valášková |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2004 do 7.12.2004 |
Adresa | 150, 29443 Čachovice |
IČO (identifikační číslo): | 27122981 |
---|---|
Jméno: | Radoneg s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 2. 2004 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 79, Hřensko 40502 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 1. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 9. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Galina Krikunova |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Oleg Krikunov |
Člen statutárního orgánu: | Timur Krikunov |
IČO: | 27122981 |
---|---|
Firma: | Radoneg s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Hřensko |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 2. 2004 |
Sídlo: | 79, Hřensko 40502 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |