RADON v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RADON v.o.s. (00473316) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Novákových 439/6, 18000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 6. 1990 RADON v.o.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o RADON v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RADON v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 6. 1990 |
---|---|---|
Spisová značka: | ALXV 28 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00473316 | |
Jméno: | RADON v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 20.6.1990 |
Zapsána dne: | 20.6.1990 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.12.2014 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 14.6. 1990 | 20.6.1990 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Novákových 439/6, Praha 18000, Česká republika | 9.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Novákových 6, Praha 8 18000, Česká republika | 16.9.1999 - 9.3.2016 |
Adresa: | Za koncem 1380, Lysá nad Labem , Česká republika | 20.6.1990 - 16.9.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 28.7.2004 |
testování, měření a analýzy | 26.5.2001 |
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věc nebo společenských věd | 26.5.2001 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 26.5.2001 |
geologické práce | 26.5.2001 - 10.8.2001 |
vedení účetnictví | 17.8.1998 - 26.5.2001 |
izolatérství | 14.11.1996 |
posuzování vlivů na životní prostředí | 14.11.1996 |
podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie | 14.11.1996 - 26.5.2001 |
geologická činnost v oboru inženýrská geologie | 14.11.1996 - 26.5.2001 |
provádění protiradonových izolací a hydroizolací | 7.12.1994 - 14.11.1996 |
úřední měření | 4.11.1994 - 10.8.2001 |
Poskytování služeb - poradenská a kontrolní činnost v rtg. diagnostice | 8.3.1994 |
Poskytování služeb - hodnocení vlivů na životní prostředí | 8.3.1994 - 14.11.1996 |
poradenskou činnost v oblasti určování rizika ozáření z radonu | 31.5.1993 |
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej | 31.5.1993 |
provádění projektování a vyhodnocování geologických prací | 31.5.1993 - 14.11.1996 |
poskytování služeb - určování rizika ozáření z radonu | 7.12.1992 |
. | 7.12.1992 - 31.5.1993 |
prodej výrobních, technických a organizačních zkušeností a teoretických informací spojených s určováním rizika ozáření z radonu | 31.1.1991 - 7.12.1992 |
vývoj, výroba a prodej zařízení spojených s určováním rizika ozáření z radonu | 31.1.1991 - 7.12.1992 |
pronikání radonu z podloží do staveb, tj. měření objemové aktivi- ti 222 Rn v půdním vzduchu a určuvání strukturně mechanických vlastností základových půd | 20.6.1990 - 7.12.1992 |
měření objemové aktivity 222 Rn ve vodě | 20.6.1990 - 7.12.1992 |
měření objemové aktivity 222 Rn ve stávajících budovách | 20.6.1990 - 7.12.1992 |
ing. Matěj Neznal | |
Ve funkci | od 8.3.2022 |
Adresa | Na Celné 1361/12, 15000 Praha |
Ing. Ivan Frőhlich | |
Ve funkci | od 9.3.2016 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1309/21, 17000 Praha |
ing. Matěj Neznal | |
Ve funkci | od 9.3.2016 do 8.3.2022 |
Adresa | U železné lávky 592/8, 11800 Praha |
Ing. Matěj Neznal | |
Ve funkci | od 20.6.1990 do 9.3.2016 |
Adresa | U Železné lávky 8, Praha 1 |
Ing. Ivan Fröhlich | |
Ve funkci | od 2.1.2013 do 9.3.2016 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1309/21, 17000 Praha 7 |
Ing. Martin Neznal | |
Ve funkci | od 20.6.1990 do 22.5.2015 |
Adresa | Hornická 318, Stráž pod Ralskem |
Ing. Ivan Fröhlich | |
Ve funkci | od 29.4.2003 do 2.1.2013 |
Adresa | Branická 36/1689, 14700 Praha 4 |
Ing. Ivan Fröhlich | |
Ve funkci | od 16.9.1999 do 29.4.2003 |
Adresa | Sokolovská 49, 18600 Praha 8 |
Jaroslav Šmarda | |
Ve funkci | od 20.6.1990 do 16.9.1999 |
Adresa | U stadionu 1405, Lysá nad Labem |
IČO: | 00473316 |
---|---|
Firma: | RADON v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 7. 1990 |
Sídlo: | Novákových 439/6, Praha 18000 |
---|
Ostatní stavební instalace |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Technické zkoušky a analýzy |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |